Gabor Jaimes
domiciled in Thalwil, from Emmen Active mandates: Schadenorganisation Erdbeben Connected persons: Bruno Spicher, Pascal Devènes, Michael Wieser and more You can stay up to date through "Gabor Jaimes", please log in or register free of charge.You are now following "Gabor Jaimes"
Credit rating You can stay up to date through "Gabor Jaimes", please log in or register free of charge.You are now following "Gabor Jaimes"
|
Places where people with the name Gabor Jaimes live
Sectors in which people with the name Gabor Jaimes work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Gabor Jaimes
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gabor Jaimes
Publication number: HR02-1005812742, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schadenorganisation Erdbeben, in Bern, CHE-450.075.798, Verein (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005308113).
Statutenänderung:
13.05.2022. 19.06.2023.
Weitere Adressen:
Poststrasse 1, 3072 Ostermundigen. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossier, Alain, von La Brillaz, in Bolligen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederbäumer, Gunthard, von Kreuzlingen, in Frick, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Summermatter, Lukas Dr., von Staldenried, in St. Gallen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jaimes, Gabor, von Emmen, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wieser, Michael, von Bolligen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kühni, Thomas, von Langnau im Emmental, in Belp, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spicher, Bruno, von Ueberstorf, in Illnau (Illnau-Effretikon), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004860231, Commercial Registry Office Zurich, (20)
UNIQA Re AG, in Zürich, CHE-105.869.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2019, Publ. 1004539990).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaimes, Gabor, von Emmen, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004539990, Commercial Registry Office Zurich, (20)
UNIQA Re AG, in Zürich, CHE-105.869.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Hans-Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Fluiter, Dr. Sylva, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jaimes, Gabor, von Emmen, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.