Tobias Iseli
domiciled in Niederbüren, from Hasle bei Burgdorf Active mandates: Dreistein Steinarbeiten GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Tobias Iseli", please log in or register free of charge.You are now following "Tobias Iseli"
Credit rating You can stay up to date through "Tobias Iseli", please log in or register free of charge.You are now following "Tobias Iseli"
|
|
Tobias Iseli
domiciled in Gossau, from Aefligen Active mandates: Lichtsektor GmbH Connected persons: Matthias Brenner You can stay up to date through "Tobias Iseli", please log in or register free of charge.You are now following "Tobias Iseli"
Credit rating You can stay up to date through "Tobias Iseli", please log in or register free of charge.You are now following "Tobias Iseli"
|
Places where people with the name Tobias Iseli live
Sectors in which people with the name Tobias Iseli work
Natural stone processing
Manufacturing of household appliances
Natural stone processing
Manufacturing of household appliances
Private persons with the name Tobias Iseli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Tobias Iseli
Publication number: HR02-1005211347, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Dreistein Steinarbeiten GmbH, bisher in Amriswil, CHE-113.513.976, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2013, Publ. 928181).
Statutenänderung:
18.05.2021.
Sitz neu:
Niederbüren.
Domizil neu:
Moos 623, 9246 Niederbüren.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Tobias, von Hasle bei Burgdorf, in Niederbüren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Amriswil].
Publication number: HR01-1004527970, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Lichtsektor GmbH, in Wil (SG), CHE-376.162.197, Grabenstrasse 18, 9500 Wil SG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.11.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von Lichtprodukten sowie elektronischem Zubehör. Sie erstellt Lichtkonzepte und führt Lichtplanungen aus. Sie kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verkaufen, belehnen, verwalten und vermitteln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft beabsichtigt in naher Zukunft die Warenlager der Einzelfirmen Lichtsektor Iseli, Wilen sowie Brenner Licht, Wil zu übernehmen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.11.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Iseli, Tobias, von Aefligen, in Gossau SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brenner, Matthias, von Wil (SG), in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4087557, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dyad AG, in Regensdorf, CHE-251.141.942, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, Publ. 2807297).
Statutenänderung:
22.02.2018.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Josefstrasse 225, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Tobias, von Zürich, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denli, Yüksel, von Rümlang, in Rümlang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Denli, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.