Sandro Rinaldo Imperiali
domiciled in Oberwil b. Büren, from Oberwil bei Büren Active mandates: Marco Imperiali Transport + Kieswerk AG Connected persons: Marco Eduard Imperiali, Aldo Imperiali You can stay up to date through "Sandro Rinaldo Imperiali", please log in or register free of charge.You are now following "Sandro Rinaldo Imperiali"
Credit rating You can stay up to date through "Sandro Rinaldo Imperiali", please log in or register free of charge.You are now following "Sandro Rinaldo Imperiali"
|
Places where people with the name Sandro Rinaldo Imperiali live
Sectors in which people with the name Sandro Rinaldo Imperiali work
Transportation of passenger and freight by road
Transportation of passenger and freight by road
Private persons with the name Sandro Rinaldo Imperiali
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Sandro Rinaldo Imperiali
Publication number: HR02-1004986879, Commercial Registry Office Berne, (36)
Marco Imperiali Transport + Kieswerk AG, in Oberwil bei Büren, CHE-349.604.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, S.0, Publ. 1970971).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imperiali, Aldo, von Oberwil bei Büren, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Imperiali, Sandro Rinaldo, von Oberwil bei Büren, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Imperiali, Marco Eduard, von Oberwil bei Büren, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1565545, Commercial Registry Office Berne, (36)
Marco Imperiali Transport + Kieswerk AG, in Oberwil bei Büren, CHE-349.604.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2012, Publ. 6798662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossenbacher, Samuel, von Trachselwald, in Hindelbank, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imperiali, Sandro Rinaldo, von Oberwil bei Büren, in Oberwil bei Büren, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Imperiali, Aldo, von Oberwil bei Büren, in Oberwil bei Büren, mit Einzelunterschrift;
Altra Treuhand AG (CHE-108.133.958), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Altra Treuhand AG (CH-035.3.002.050-8)].
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Biezwil (CH-244.9.000.003-4)].Biezwil (CHE-480.298.506).
Publication number: 6751996, Commercial Registry Office Berne, (36)
Marco Imperiali Transport + Kieswerk AG, in Oberwil bei Büren, CH-036.3.054.324-0, Möösli 14, 3298 Oberwil bei Büren, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.06.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Transportgeschäftes, Betrieb von Kieswerken und Betonfabrikation, Abbau von Bodenschätzen aller Art sowie Handel mit Waren aller Art. Sie kann sämtliche Dienstleistungen erbringen, die im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 25.06.2012 und Inventar per 31.12.2011 Aktiven von CHF 2'153'338.37 und Fremdkapital von CHF 1'865'379.59 des Einzelunternehmens 'Macro Eduard Imperiali', in Oberwil bei Büren (CH-073.1.007.684-2), wofür 250 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 37'958.78 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Imperiali, Marco Eduard, von Oberwil bei Büren, in Oberwil bei Büren, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Grossenbacher, Samuel, von Trachselwald, in Hindelbank, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imperiali, Sandro Rinaldo, von Oberwil bei Büren, in Oberwil bei Büren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altra Treuhand AG (CH-035.3.002.050-8), in Bern, Revisionsstelle.