Dominique Im Obersteg
domiciled in Zürich, from Basel Active mandates: Herlock Insights AG, D ONE Value Creation AG Connected persons: Hans Peter Gränicher, Patrick Christian Walther, Barbara Müry Erni and more You can stay up to date through "Dominique Im Obersteg", please log in or register free of charge.You are now following "Dominique Im Obersteg"
Credit rating You can stay up to date through "Dominique Im Obersteg", please log in or register free of charge.You are now following "Dominique Im Obersteg"
|
Places where people with the name Dominique Im Obersteg live
Sectors in which people with the name Dominique Im Obersteg work
IT services
Services regarding management consulting
IT services
Services regarding management consulting
Private persons with the name Dominique Im Obersteg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Dominique Im Obersteg
Publication number: HR02-1005904577, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Herlock Insights AG, in Zürich, CHE-398.948.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2022, Publ. 1005589971). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 18.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefti, Simon, von Thun, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truninger, Thomas, von Zürich, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Diemerswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gränicher, Hans Peter, von Heimenhausen, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Im Obersteg, Dominique, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müry Erni, Barbara, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walther, Patrick, von Neuhausen am Rheinfall, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005126723, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Knowledge Lab AG, in Zürich, CHE-492.273.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905681).
Domizil neu:
Räffelstrasse 11, 8045 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Im Obersteg, Dominique, von Basel, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004768795, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Knowledge Lab AG, in Zürich, CHE-492.273.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2019, Publ. 1004695357).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Im Obersteg, Dominique, von Basel, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.