Michele Iacopi
domiciled in Stabio, from Italy Active mandates: IAMIC Sagl Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Michele Iacopi", please log in or register free of charge.You are now following "Michele Iacopi"
Credit rating You can stay up to date through "Michele Iacopi", please log in or register free of charge.You are now following "Michele Iacopi"
|
Places where people with the name Michele Iacopi live
Sectors in which people with the name Michele Iacopi work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Michele Iacopi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Michele Iacopi
Publication number: HR02-1005863389, Commercial Registry Office Zug, (170)
FINENPROC AG, in Zug, CHE-269.184.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2023, Publ. 1005829845).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iacopi, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Stabio, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Giordano, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Arezzo (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rengifo Urbaez, Juan Carlos, venezolanischer Staatsangehöriger, in Pearland (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dalla Fontana, Stefano, von Safiental, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mozzetti, Giuliano, von Verzasca, in Capriasca, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005829845, Commercial Registry Office Zug, (170)
Esposito Group AG in Liquidation, in Zug, CHE-269.184.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2022, Publ. 1005610899).
Statutenänderung:
22.08.2023.
Firma neu:
FINENPROC AG. Mit Beschluss vom 22.08.2023 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 08.11.2022 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.11.2022 aufgelöst.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iacopi, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Stabio, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005610899, Commercial Registry Office Zug, (170)
Esposito Group AG, in Zug, CHE-269.184.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004988020).
Firma neu:
Esposito Group AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iacopi, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Stabio, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].