Lukas Hug
domiciled in Unterseen, from Ramsen Active mandates: BEO Wald & Holz GmbH, X-Harvester AG and more Connected persons: Andreas Adolf Ritschard, Marie Louise Stefanie Lehmann-Steuri, René Heinz von Allmen and more You can stay up to date through "Lukas Hug", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Hug"
Credit rating You can stay up to date through "Lukas Hug", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Hug"
|
|
Lukas Hug
domiciled in Donat, from Luzern Active mandates: Laresch GmbH Connected persons: Marianne Peyer You can stay up to date through "Lukas Hug", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Hug"
Credit rating You can stay up to date through "Lukas Hug", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Hug"
|
Places where people with the name Lukas Hug live
Sectors in which people with the name Lukas Hug work
Forest cultivation and management
Trade intermediaries in various areas
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Forest cultivation and management
Trade intermediaries in various areas
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Private persons with the name Lukas Hug
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lukas Hug
Publication number: HR02-1005822753, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
BE Netz AG, in Luzern, CHE-110.498.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2023, Publ. 1005701827).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unternährer Kottmann, Esther, von Luzern und Schenkon, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Roth, Stephan, von Burgdorf, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Summermatter, Samuel, von St. Niklaus, in Burg (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Christoph, von Wald (BE), in Kirchdorf (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bossert, Christian, von Sursee, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fries, Marcel, von Luzern, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Lukas Stefan, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni Nietlispach, Michelle, von Beinwil (Freiamt), in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pellet, Simon, von Mont-Vully, in Unterägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005553002, Commercial Registry Office Berne, (36)
BALSIGER-AMMON-FONDS, in Bern, CHE-109.676.635, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2022, Publ. 1005550223).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Lukas, von Ramsen, in Unterseen, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005550515, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Verein Robi-Spiel-Aktionen Basel, in Basel, CHE-113.941.390, Verein (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005198566).
Statutenänderung:
24.05.2022.
Domizil neu:
Kasernenhof 10, 4058 Basel. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jansen, Daniel, von Frenkendorf, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauener, Andreas, von Lauterbrunnen, in Pratteln, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Tamino David, von Lauperswil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Lukas Christoph, von Basel, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burckhardt, Dr. Jenny Helene, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diouf, Aline Ursula, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Manuel, von Braunau, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Andrea Maria, von Trub, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Marlen, von Zunzgen, in Diepflingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonarburg Burkhard, Pia, von Basel, in Ziefen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.