Michelle Huber
domiciled in Baden, from Baden Active mandates: Frischluftbar GmbH Connected persons: Michael Rohrbach You can stay up to date through "Michelle Huber", please log in or register free of charge.You are now following "Michelle Huber"
Credit rating You can stay up to date through "Michelle Huber", please log in or register free of charge.You are now following "Michelle Huber"
|
Places where people with the name Michelle Huber live
Sectors in which people with the name Michelle Huber work
Operation of bars
Operation of bars
Private persons with the name Michelle Huber
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Michelle Huber
Publication number: 3419307, Commercial Registry Office Valais, (621)
LESCERISIERS SA, à Monthey, CHE-276.622.910, Avenue de l'Europe 38D, 1870 Monthey, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
07.03.2017.
But:
exercice de toutes activités dans le domaine de l'immobilier en particulier la promotion immobilière, la détention de biens immobiliers et leur gestion, la vente et l'achat de biens immobiliers ainsi que toutes activités qui permettent d'atteindre directement ou indirectement les buts précités;
la société peut exercer toutes activités financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières en rapport direct ou indirect avec son but, ouvrir des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but et accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Capital-actions:
CHF 1'300'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 1'300'000.00.
Actions:
1'300 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Faits qualifiés:
apports en nature et reprise de biens: selon contrat authentique de transfert de patrimoine du 07.03.2017 et inventaire au 31.10.2016, la société reprend les actifs (dont divers immeubles et servitudes) à hauteur de CHF 4'663'769.05 et les passifs envers les tiers de CHF 2'598'095.75 de l'entreprise individuelle 'Michelle Marie Thérèse HUBER' à Monthey (CHE-407.333.858), soit l'actif net de CHF 2'065'673.30, en échange de 1'300 actions nominatives de CHF 1'000.00, le solde de CHF 765'673.30 constituant une créance de la fondatrice envers la société.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 15.03.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Huber, Michelle Marie Thérèse, de Oberwil-Lieli, à Monthey, administratrice unique, avec signature individuelle.
Publication number: 3047933, Commercial Registry Office Valais, (621)
Michelle Marie Thérèse HUBER, à Monthey, CHE-178.917.942, Avenue de l'Europe 38D, 1870 Monthey, entreprise individuelle (nouvelle inscription).
But de l'entreprise:
toutes activités dans le domaine de l'immobilier, en particulier construction et gestion de biens immobiliers.
Personne(s) inscrite(s):
Huber, Michelle Marie Thérèse, de Oberwil-Lieli, à Monthey, titulaire, avec signature individuelle.
Publication number: 2550011, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Frischluftbar GmbH, in Baden, CHE-242.308.841, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2265915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanoa, Earl-Jae Corrie, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Baden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tanoa, Fabienne Chantal, von Baden, in Baden, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Michelle, von Baden, in Baden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschriftohne Stammanteil];
Rohrbach, Michael, von Rüeggisberg, in Baden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschriftohne Stammanteil].