Dr. Pierre Huang
domiciled in Bern, from Bern Active mandates: Aritec New Materials Group AG, Arimen Investment Group AG and more Connected persons: Bernd-Walter Pfister, Cédtric Böhler, Li Choy Chong You can stay up to date through "Dr. Pierre Huang", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Pierre Huang"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Pierre Huang", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Pierre Huang"
|
Places where people with the name Pierre Huang live
Sectors in which people with the name Pierre Huang work
Textile production (without clothing)
Fund management
Operation of other financial institutions
Textile production (without clothing)
Fund management
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Pierre Huang
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Pierre Huang
Publication number: HR02-1004680826, Commercial Registry Office Berne, (36)
Aritec Holding AG, in Bern, CHE-460.416.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4371353).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huang, Pierre, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: französischer Staatsangehöriger].
Publication number: HR01-1004649855, Commercial Registry Office Berne, (36)
Aritec New Materials Group AG, in Bern, CHE-182.891.576, Genfergasse 10, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.05.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie die Überwachung, Finanzierung und Koordination solcher Beteiligungen. Insbesondere kann sie sich finanziell an geistigem Eigentum (IP) von Entwicklungen beteiligen, sowie den Ankauf, den Verkauf und die sonstige Verwertung von Patenten, Lizenzen und Erfindungen vornehmen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern;
sie kann sich insbesondere an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und Grundeigentum erwerben, veräussern, mieten und vermieten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Huang, Pierre, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weinberger, Yves, von Churwalden, in Ebikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004643798, Commercial Registry Office Zug, (170)
Aritec Solutions AG, in Walchwil, CHE-143.933.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2016, S.0, Publ. 2734629).
Statutenänderung:
22.05.2019.
Firma neu:
NKS AG.
Zweck neu:
Haltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huang, Dr. Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Najat, von Schwarzenburg, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.