Jürg Hoss
domiciled in Zollikon, from Zürich Active mandates: Jürg Hoss, Liquidator Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Jürg Hoss", please log in or register free of charge.You are now following "Jürg Hoss"
Credit rating You can stay up to date through "Jürg Hoss", please log in or register free of charge.You are now following "Jürg Hoss"
|
Places where people with the name Jürg Hoss live
Sectors in which people with the name Jürg Hoss work
Other Business-to-Business services
Other Business-to-Business services
Private persons with the name Jürg Hoss
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jürg Hoss
Publication number: 2712213, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Frank Sternberg AG, in Zollikon, CHE-107.849.586, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 26.05.2015, Publ. 2167321).
Firma neu:
Frank Sternberg AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Frank Sternberg Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierung ist aufgehoben.]. Die am 20.05.2015 gelöschte Gesellschaft wird auf Grund der Verfügung des Einzelrichters des Bezirksgerichts Meilen vom 14.12.2015 zum Zwecke der Liquidation wieder in das Handelsregister eingetragen und besteht entsprechend den früheren Eintragungen weiter. [bisher: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist und keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.].Liquidationsadresse: c/o Jürg Hoss, Höhenstrasse 14, 8702 Zollikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoss, Jürg, von Zürich, in Zollikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Rägi Treuhand und Inkasso, Heiner Geering (CHE-106.769.542), in Regensdorf, Revisionsstelle [bisher: Rägi Treuhand und Inkasso, Heiner Geering].
Publication number: 2094903, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Witerra Golfland AG, in Hittnau, CHE-102.585.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2014, Publ. 1464835).
Statutenänderung:
18.03.2015. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.03.2015 die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.03.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Neuer, Fritz, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoss, Jürg, von Zürich, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidli, Robert, von Winterthur, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Preisig, Armin, von Schwellbrunn, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.
Publication number: 4555898, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Witerra Golfland AG, in Hittnau, CH-020.3.928.772-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2007, S. 27, Publ. 3980784).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saratz, Gian, von Pontresina, in Forch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidli, Robert, von Winterthur, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutschmann, Heinz, von Madiswil, in Hinwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoss, Jürg, von Zürich, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Max, von Schlatt ZH, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Andreas, von Bronschhofen, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonau, Martin, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Monika, von Zollikon, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.