Alfred Hörler
domiciled in Jona, from Appenzell Active mandates: Industriemetall Handel AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Alfred Hörler", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Hörler"
Credit rating You can stay up to date through "Alfred Hörler", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Hörler"
|
|
Alfred Hörler
domiciled in St. Gallen, from Appenzell Active mandates: Ramsen AR AG, Hörler AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Alfred Hörler", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Hörler"
Credit rating You can stay up to date through "Alfred Hörler", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Hörler"
|
Places where people with the name Alfred Hörler live
Sectors in which people with the name Alfred Hörler work
Trading with various goods
Management of real estate portfolio properties
Production and processing of wooden goods
Trading with various goods
Management of real estate portfolio properties
Production and processing of wooden goods
Private persons with the name Alfred Hörler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alfred Hörler
Publication number: HR02-1005706240, Commercial Registry Office Zug, (170)
Die Kupferrecycler AG, in Oberägeri, CHE-241.058.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005184291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hörler, Alfred, von Appenzell, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005184291, Commercial Registry Office Zug, (170)
Die Kupferrecycler AG, in Oberägeri, CHE-241.058.067, Hauptstrasse 22, 6315 Oberägeri, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.03.2021. 26.04.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Handel mit sowie Aufbereitung, Verarbeitung, Recycling und Entsorgung von Rohwaren aller Art, insbesondere Metalle, lndustrieabfälle, Alt- und Abfallstoffe, einschliesslich Import und Export. Entwicklung, Betrieb und Vertrieb von Web-Applikationen und Online-Plattformen für die Kreislaufwirtschaft im Bereich Recycling und Handel mit Altstoffen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 29.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hörler, Alfred, von Appenzell, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3678629, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
AVO Wiederkehr Recycling AG, in Jonschwil, CHE-102.315.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3352741).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruber Partner AG, in Aarau (CH-400.3.006.602-4), Revisionsstelle;
Wyss, Andreas, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hörler, Alfred, von Appenzell, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyrat, Stefan, von Chur, in Mettmenstetten, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Luca, Leonardo, von Wallisellen, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Peter, von Bünzen, in Wohlen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Heeb, Werner Ernst, von Altstätten, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysi, Roland, von Suhr, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheller, Dr. Markus Ernst, von Adliswil, in Zuzgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KBT Revisions AG (CHE-365.026.377), in Baar, Revisionsstelle.