Christoph Hodel
domiciled in Reckenwil, from Basel Active mandates: Novalink GmbH Connected persons: Zekeriya Özdemir, Robert Quast You can stay up to date through "Christoph Hodel", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Hodel"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Hodel", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Hodel"
|
Places where people with the name Christoph Hodel live
Sectors in which people with the name Christoph Hodel work
IT services
IT services
Private persons with the name Christoph Hodel
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christoph Hodel
Publication number: HR01-1005410035, Commercial Registry Office Berne, (36)
Speed Trend GmbH, in Burgdorf, CHE-496.934.294, Kirchbergstrasse 105, 3400 Burgdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.02.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 31.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hodel, Christoph Marc, von Konolfingen, in Spiegel b. Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004794070, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Novalink GmbH, in Frauenfeld, CHE-103.513.590, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2018, Publ. 4293601).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel-Gisler, Cornelia, von Basel, in Reckenwil (Homburg), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Christoph, von Basel, in Reckenwil (Homburg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1004497256, Commercial Registry Office Berne, (36)
ewb Natur Energie AG, in Bern, CHE-115.303.970, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4153203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Christoph Simon, von Bolligen, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gatschet, Jeannette, von Wald (ZH), in Worb, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Martin, von Bern, in Thun, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haefeli Strugalla, Tobias, von Mümliswil-Ramiswil, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jacot, Simone, von Fischingen, in Gerzensee, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spring, Urs, von Schüpfen, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.