Damian Hischier
domiciled in Oberwald, from Obergoms Active mandates: Health Village GmbH, top view GmbH Connected persons: Roland Mohr You can stay up to date through "Damian Hischier", please log in or register free of charge.You are now following "Damian Hischier"
Credit rating You can stay up to date through "Damian Hischier", please log in or register free of charge.You are now following "Damian Hischier"
|
Places where people with the name Damian Hischier live
Sectors in which people with the name Damian Hischier work
Operation of general healthcare facilities
Other transportation services
Operation of general healthcare facilities
Other transportation services
Private persons with the name Damian Hischier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Damian Hischier
Publication number: HR02-1004692544, Commercial Registry Office Valais, (600)
Health Village GmbH, in Obergoms, CHE-114.548.747, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2019, Publ. 1004573258).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Reto, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Curschellas, Anna, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hischier, Damian, von Obergoms, in Oberwald (Obergoms), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6442346, Commercial Registry Office Valais, (600)
Infinity IT & Multimedia GmbH, in Obergoms, CH-600.4.011.866-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009, S. 23, Publ. 5059838).
Statutenänderung:
25.11.2011.
Firma neu:
Ferienwohnungen Detta-Julen GmbH.
Sitz neu:
Zermatt.
Domizil neu:
Haus Aura, 3920 Zermatt.
Zweck neu:
Vermietung von Ferienwohnungen sowie die damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundeigentum erwerben, belasten veräussern und verwalten. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hischier, Damian, von Obergoms, in Obergoms, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Detta-Julen, Regula, von Zermatt, in Zermatt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 5098564, Commercial Registry Office Valais
RRB Systems Switzerland GmbH, bisher in Zermatt, CH-600.4.010.724-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2006, S. 16, Publ. 3650634).
Statutenänderung:
18.06.2009.
Firma neu:
top view GmbH.
Sitz neu:
Obergoms.
Domizil neu:
Dorfstrasse 2, 3999 Oberwald.
Zweck neu:
Beratung sowie Import und Export von Waren im Bereich des Luftverkehrs, Ausführun von Testflügen und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Kann Rechte, Lizenzen und Patente erwerben, veräussern und vermitteln. Kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 18.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruffiner, Silvio, von Leuk, in Brig-Glis, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hischier, Damian, von Obergoms, in Obergoms, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: von Oberwald, in Oberwald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.--];
Mohr, Roland, von Obersiggenthal, in Urnäsch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.