Doris Heuscher
domiciled in Mumpf, from Schwellbrunn Active mandates: Personalvorsorgestiftung der AG für Fruchthandel, AG für Fruchthandel Connected persons: Bruno Perlini, Alex Bosshart, Peter Iseli and more You can stay up to date through "Doris Heuscher", please log in or register free of charge.You are now following "Doris Heuscher"
Credit rating You can stay up to date through "Doris Heuscher", please log in or register free of charge.You are now following "Doris Heuscher"
|
Places where people with the name Doris Heuscher live
Sectors in which people with the name Doris Heuscher work
Operation of an pension fund
Trading in food products
Operation of an pension fund
Trading in food products
Private persons with the name Doris Heuscher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Doris Heuscher
Publication number: 4902974, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Personalvorsorgestiftung der Aktiengesellschaft für Fruchthandel, bisher in Basel, CH-270.7.000.991-0, Stiftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2007, S. 6).
Urkundenänderung:
8.01.2009.
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der AG für Fruchthandel.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
c/o AG für Fruchthandel, Aliothstrasse 32, 4142 Münchenstein.
Zweck neu:
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmenden der Stifterfirma, mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundene Unternehmungen sowie für deren Angehörige und Hinterlassene gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Die Stiftung kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben.
Aufsichtsbehörde neu:
Sicherheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft, Amt für Stiftungen und berufliche Vorsorge.
Organisation neu:
Stiftungsrat von mindestens 4 Mitgliedern, Revisionsstelle und Experte gemäss BVG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshart, Richard, von Wittenwil, in Allschwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuscher, Doris, von Schwellbrunn, in Mumpf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Kreis, Gilles, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Testor Treuhand AG, in Basel (CH-280.3.900.253-4), Revisionsstelle [wie bisher];
Bosshart, Alex, von Allschwil und Aadorf, in Läufelfingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates];
Iseli, Peter, von Basel und Mühleberg, in Röschenz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4274002, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Aktiengesellschaft für Fruchthandel(Société anonyme pour le commerce de fruits) (Società anonima per il commercio di frutta), bisher in Basel, CH-270.3.000.146-5, Grosshandel mit frischen Früchten, Südfrüchten und getrockneten Früchten, Gemüse und Bodenprodukten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2007, S. 5, Publ. 3790374).
Gründungsstatuten:
16.06.1932.
Statutenänderung:
21.12.2007.
Firma neu:
AG für Fruchthandel.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SA pour le commerce de fruits) (SA per il commercio di frutta).
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Aliothstrasse 32, 4142 Münchenstein.
Zweck neu:
Grosshandel mit Früchten, Gemüse und Bodenprodukten aller Art, für eigene Rechnung, in Kommission und in Vertretung. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1 000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshart, Alex, von Allschwil, in Läufelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Kreis, Gilles, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Heuscher, Doris, von Schwellbrunn, in Mumpf, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Iseli, Peter, von Basel und Mühleberg, in Röschenz, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Perlini, Bruno, von Etzgen, in Bad Zurzach, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Reber, Rudolf, von Schangnau und Hinwil, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Testor Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle [wie bisher];
Bosshart, Richard, von Allschwil, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wittenwil und Allschwil];
Boissonnas, Guy François, von Genf, in Allschwil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen].
Publication number: 3847072, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Personalvorsorgestiftung der Aktiengesellschaft für Fruchthandel, in Basel, CH-270.7.000.991-0, Stiftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2001, S. 4550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durand, René, von Spiez, in Röschenz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuscher, Doris, von Schwellbrunn, in Mumpf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Testor Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.