Denise Hess
domiciled in Bösingen, from Murten Active mandates: GMB Hess GmbH Connected persons: Marianne Hess You can stay up to date through "Denise Hess", please log in or register free of charge.You are now following "Denise Hess"
Credit rating You can stay up to date through "Denise Hess", please log in or register free of charge.You are now following "Denise Hess"
|
|
Denise Hess
domiciled in Steinhausen, from Rüttenen Active mandates: Team Hess und Co. Connected persons: Yves Hess You can stay up to date through "Denise Hess", please log in or register free of charge.You are now following "Denise Hess"
Credit rating You can stay up to date through "Denise Hess", please log in or register free of charge.You are now following "Denise Hess"
|
Places where people with the name Denise Hess live
Sectors in which people with the name Denise Hess work
Natural stone processing
Trading in consumer goods
Natural stone processing
Trading in consumer goods
Private persons with the name Denise Hess
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Denise Hess
Publication number: HR02-1004774360, Commercial Registry Office Berne, (36)
Warmblutpferdezucht-Genossenschaft Bern-Mittelland, in Ittigen, CHE-102.263.261, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2016, Publ. 2651181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Denise, von Gempenach, in Burgdorf, Mitglied der Verwaltung + Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: 3402173, Commercial Registry Office Zug, (170)
Team Hess und Co., in Zug, CHE-251.259.578, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, Publ. 2083123).
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Grabenackerstrasse 34, 6312 Steinhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Denise, von Rüttenen, in Steinhausen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug];
Hess, Yves, von Walterswil (BE), in Steinhausen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].
Publication number: 2651181, Commercial Registry Office Berne, (36)
Warmblutpferdezucht-Genossenschaft Bern-Mittelland, in Münchenbuchsee, CHE-102.263.261, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2148033).
Statutenänderung:
02.12.2015.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
c/o Andreas Holzer, Fischrainweg 16, 3048 Worblaufen.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung einer gesunden, leistungsfähigen Warmblutpferdezucht, die Beratung der Mitglieder in allen zuchttechnischen Belangen und die Interessenvertretung der Züchter gegenüber den Behörden.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: durch persönliche Rundschreiben. Gemäss Erklärung vom 02.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Sandra, von Bern und Brugg, in Utzigen (Vechigen), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stämpfli, Eugen, von Schüpfen, in Wohlen bei Bern (Uettligen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer;
Canino-Aeberhardt, Esther, von Kirchberg (BE), in Kyburg-Buchegg (Buchegg), Mitglied, Geschäftsführerin und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitz, Hanspeter, von Wiedlisbach, in Wiedlisbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfäffli, Florence, von Bowil, in Mühleberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Portenier, Thomas, von Meikirch, in Signau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bussmann, Evelyne, von Luzern, in Ersigen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder Kassier;
Hess, Denise, von Gempenach, in Burgdorf, Mitglied der Verwaltung + Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schär, Samuel, von Gondiswil, in Graben, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder Kassier.