Christian Herger
domiciled in Romoos, from Spiringen Active mandates: Herger Holz AG Connected persons: Bernhard Herger, Daniela Herger You can stay up to date through "Christian Herger", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Herger"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Herger", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Herger"
|
|
Christian Herger
domiciled in Menzingen, from Bürglen (UR) Active mandates: Raiffeisenbank Oberfreiamt Genossenschaft Connected persons: Simon Möri, Sandra Riner, Bernadette Käppeli Huwiler and more You can stay up to date through "Christian Herger", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Herger"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Herger", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Herger"
|
|
Christian Herger
domiciled in Uznach, from Spiringen Active mandates: roth-kippe ag Connected persons: Timon Bellmont, Erich Blum You can stay up to date through "Christian Herger", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Herger"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Herger", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Herger"
|
Places where people with the name Christian Herger live
Sectors in which people with the name Christian Herger work
Sawmill operation
Operation of banks and credit institutions
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Sawmill operation
Operation of banks and credit institutions
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Private persons with the name Christian Herger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Herger
Publication number: HR02-1005094335, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
VRWT Verband für die Förderung der Raumluftwäschetrockner, in Einsiedeln, CHE-101.056.713, Verein (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2011, S.0, Publ. 6252264).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Erich, von Zofingen, in Winterthur, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Kull, Rudolf, von Zürich und Niederlenz, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rettich, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Birmenstorf AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kull, Thomas, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Gutknecht, Walter, von Neftenbach, in Hettlingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Herger, Christian, von Spiringen, in Uznach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004630161, Commercial Registry Office Zurich, (20)
roth-kippe ag, in Dietikon, CHE-105.833.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832603).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herger, Christian, von Spiringen, in Uznach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4307885, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Herger Holz AG, in Romoos, CHE-247.064.327, Weierhüsli 1, 6113 Romoos, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2018.
Zweck:
Betrieb eines Sägewerkes;
Handel mit Holzprodukten sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Transport und Logistik;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017 übernimmt die Gesellschaft von Christian Herger, von Spiringen, in Romoos, von seinem Einzelunternehmen 'Christian Herger', in Romoos (CHE-395.336.138), Aktiven von CHF 683'864.44 und Fremdkapital von CHF 583'864.44 zum Gesamtpreise von CHF 100'000.00, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, von Christian Herger, von Spiringen, in Romoos, eine Teilfläche von maximal 7'320 m2 von Grundstück Nr. 201, GB Romoos, zu einem maximalen Nettoübernahmepreis von CHF 5'000.00 als Alleineigentümerin zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 15.06.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Herger, Christian, von Spiringen, in Romoos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Herger, Bernhard, von Spiringen, in Dagmersellen, mit Einzelunterschrift;
Herger, Daniela, von Doppleschwand, in Romoos, mit Einzelunterschrift.