Michael Heinz Henss
domiciled in Dintikon, from Austria Active mandates: AUF&ZU GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Michael Heinz Henss", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Heinz Henss"
Credit rating You can stay up to date through "Michael Heinz Henss", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Heinz Henss"
|
Places where people with the name Michael Heinz Henss live
Sectors in which people with the name Michael Heinz Henss work
Trading in household appliances and related goods
Trading in household appliances and related goods
Private persons with the name Michael Heinz Henss
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Michael Heinz Henss
Publication number: HR02-1005798196, Commercial Registry Office Aargau, (400)
AUF&ZU GmbH, in Dintikon, CHE-109.811.040, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2014, S.0, Publ. 1908067).
Statutenänderung:
07.07.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, die Produktion und Montage von Waren für den Innenausbau von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum enterben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henss, Herti, österreichische Staatsangehörige, in Feldkirch (AT), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00;
Mäder, Jakob, von Schleitheim, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henss, Michael Heinz, österreichischer Staatsangehöriger, in Dintikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Feldkirch (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Publication number: 1209218, Commercial Registry Office Aargau, (400)
AUF&ZU GmbH, in Dintikon, Handel, Produktion und Montage von Waren für den Innenausbau usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2002, S. 1, Publ. 697568).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henss, Michael Heinz, österreichischer Staatsangehöriger, in Feldkirch (A), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Henss, Herta, österreichische Staatsangehörige, in Feldkirch (A), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 697568, Commercial Registry Office Aargau, (400)
AUF&ZU GmbH, in Dintikon, Dorfstrasse 48, 5606 Dintikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.09.2002.
Zweck:
Handel, Produktion und Montage von Waren für den Innenausbau von Liegenschaften;
kann Darlehen gewähren, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Henss, Herta, österreichische Staatsangehörige, in Feldkirch (A), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Henss, Michael Heinz, österreichischer Staatsangehöriger, in Feldkirch (A), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Isler, André, von Wohlen AG, in Niederwil AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.