Christian Andreas Heller
domiciled in Wilen b. Wollerau, from Baden Active mandates: ZELLSPA AG Connected persons: Janine Cécile Isler, Florence Monique Isler-Gächter You can stay up to date through "Christian Andreas Heller", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Andreas Heller"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Andreas Heller", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Andreas Heller"
|
Places where people with the name Christian Andreas Heller live
Sectors in which people with the name Christian Andreas Heller work
Personal wellness and beauty services
Personal wellness and beauty services
Private persons with the name Christian Andreas Heller
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Andreas Heller
Publication number: HR01-1005717715, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
ZELLSPA AG, in Freienbach, CHE-290.118.763, Wilenstrasse 201, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.03.2023. 29.03.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen sowie das Angebot von Leistungen im Bereich persönliches Wohlbefinden. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Produkten im erwähnten Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 51'000.00.
Aktien:
1'020 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Isler, Janine Cécile, von Wädenswil, in Thalwil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heller, Christian Andreas, von Baden, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isler-Gächter, Florence Monique, von Oberriet (SG), in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005056059, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Heller Terrassen GmbH, in Freienbach, CHE-249.532.173, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004539100).
Firma neu:
Heller Terrassen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Christian Andreas, von Baden, in Freienbach, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004681701, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Credit Exchange AG, in Zürich, CHE-213.487.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2018, Publ. 4400249).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Christian, von Baden, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.