Sonja Karin Helfenstein
domiciled in Richterswil, from Neuenkirch Active mandates: Landis+Gyr AG, Sonja Helfenstein HR Consulting Connected persons: Rostislavas Marcenko, Peter Müller, Xavier Ringot and more You can stay up to date through "Sonja Karin Helfenstein", please log in or register free of charge.You are now following "Sonja Karin Helfenstein"
Credit rating You can stay up to date through "Sonja Karin Helfenstein", please log in or register free of charge.You are now following "Sonja Karin Helfenstein"
|
Places where people with the name Sonja Karin Helfenstein live
Sectors in which people with the name Sonja Karin Helfenstein work
Trading with machines
Services regarding management consulting
Trading with machines
Services regarding management consulting
Private persons with the name Sonja Karin Helfenstein
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Sonja Karin Helfenstein
Publication number: HR02-1005063459, Commercial Registry Office Zug, (170)
Landis+Gyr AG, in Zug, CHE-108.553.639, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2020, Publ. 1004965934).
Statutenänderung:
10.12.2020.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Alte Steinhauserstrasse 18, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmer, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauerhofer, Mark, von Kölliken, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cingari, Elodie Marina Marie-Gabrielle, französische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klafs, Holger Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helfenstein, Sonja, von Neuenkirch, in Richterswil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6736084, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorge Gate Gourmet Switzerland, in Kloten, CH-020.7.001.036-7, Stiftung (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2011, S. 0, Publ. 6274234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Brigitte, von Gondiswil, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helfenstein, Sonja, von Neuenkirch, in Richterswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Tanja, von Gunzgen, in Dänikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stuker, Mathias, von Basel, in Magden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6681808, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gate Gourmet Switzerland GmbH, in Kloten, CH-020.4.026.039-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2011, S. 0, Publ. 6453638).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helfenstein, Sonja, von Neuenkirch, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Häfliger, Nicole, von Grossdietwil, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien.