Rolf Hegetschweiler
domiciled in Ottenbach, from Ottenbach Active mandates: Frieda Schneebeli-Stiftung Connected persons: Peter Luginbühl, Kurt Marending You can stay up to date through "Rolf Hegetschweiler", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Hegetschweiler"
Credit rating You can stay up to date through "Rolf Hegetschweiler", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Hegetschweiler"
|
Places where people with the name Rolf Hegetschweiler live
Sectors in which people with the name Rolf Hegetschweiler work
Facility management
Facility management
Private persons with the name Rolf Hegetschweiler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rolf Hegetschweiler
Publication number: HR02-1004642463, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hypothekar-Bürgschaftsgenossenschaft für Wohneigentumsförderung HBW, in Zürich, CHE-103.658.188, Genossenschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, S.0, Publ. 1273801).
Firma neu:
Hypothekar-Bürgschaftsgenossenschaft für Wohneigentumsförderung HBW in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.05.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegetschweiler, Rolf, von Ottenbach, in Ottenbach, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rinderknecht, Thomas, von Hedingen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leiser, Albert, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6700744, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Spital Affoltern, in Affoltern am Albis, CH-020.7.001.288-4, Stiftung (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2009, S. 30, Publ. 5328698).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegetschweiler, Rolf, von Ottenbach, in Ottenbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mally Bregenzer, Silvia, von Diessenhofen und Zürich, in Aeugst am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höhn, Charles, von Bonstetten, in Bonstetten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6699500, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Energieplattform Immobilien (EPImmo), in Zürich, CH-020.6.001.641-4, c/o Hauseigentümerverband Schweiz, Seefeldstrasse 60, 8008 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
03.11.2009, 05.04.2011, 03.04.2012.
Zweck:
Die Energieplattform Immobilien (EPImmo) setzt sich für die laufende Erhöhung der Energieeffizienz und die Begrenzung der CO2-Emmissionen im Bereich Immobilien ein. Die EPImmo versteht sich als Dienstleistungsplattform für die schweizerische Immobilien- und Baubranche und unterstützt diese sowie private Eigentümer, institutionelle und gemeinnützige Portfoliobesitzer bei der Realisierung wirtschaftlicher Energieeinsparungen und Gebäudeoptimierungen. Dabei tritt die EPImmo als Informations- und Kompetenzzentrum auf.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Zinsen aus Vereinsvermögen, Spenden, Schenkungen, Legate, Erlöse aus Veranstaltungen, Fördermittel von Bund, Kantonen, Gemeinden und Städten, Einnahme von Stiftungen und weiteren Organisationen.
Eingetragene Personen:
Germann, Johannes, von Merishausen, in Thayngen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beyeler, Franz, von Schwarzenburg, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bisig, Walter, von Einsiedeln, in Glarus, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blandenier, Christian, von Villiers, in Chézard-Saint-Martin, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dovat, Frederic, von Maracon, in Pully, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egloff, Hans, von Aesch ZH, in Aesch ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hegetschweiler, Rolf, von Ottenbach, in Ottenbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz, Hansruedi, von Meinisberg, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Martin, von Zell ZH, in Oberembrach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Jürg, von Klingnau, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Andreas, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rupli, Hans, von Hallau, in Hallau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaumberg, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Olten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlumpf, Gabriela, von Henggart, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Henrique, von Buchholterberg, in Appenzell, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwitter, Stephan, von Pfäfers, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wilke, Tanja, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann, Thomas, von Frauenfeld, in Bülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Gmür, Ansgar, von Amden, in Affoltern am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG (CH-020.3.922.013-1), in Kilchberg ZH, Revisionsstelle.