Dr. Thomas Hecht
domiciled in Küssnacht am Rigi, from Germany Active mandates: Hecht Healthcare Consulting Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Dr. Thomas Hecht", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Thomas Hecht"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Thomas Hecht", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Thomas Hecht"
|
|
Thomas Hecht
domiciled in Dietikon, from Dietikon Active mandates: SAB Schaltanlagenbau GmbH Connected persons: Marco La Bella, Roger Bürgi, Anton Weber and more You can stay up to date through "Thomas Hecht", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Hecht"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Hecht", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Hecht"
|
Places where people with the name Thomas Hecht live
Sectors in which people with the name Thomas Hecht work
Services regarding management consulting
Manufacturing of other electrical equipment/appliances
Services regarding management consulting
Manufacturing of other electrical equipment/appliances
Private persons with the name Thomas Hecht
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Thomas Hecht
Publication number: HR02-1004913824, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Vaximm AG, in Basel, CHE-114.477.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2020, Publ. 1004868384).
Statutenänderung:
02.06.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.06.2020 eine Änderung des genehmigten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.07.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hecht, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breiner, Klaus, von Andeer, in St. Moritz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2943923, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Delenex Therapeutics AG, in Schlieren, CHE-115.045.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2665969).
Statutenänderung:
04.07.2016.
Firma neu:
Cell Medica Switzerland AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Cell Medica Switzerland SA) (Cell Medica Switzerland Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hecht, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlapbach, Jakob, von Steffisburg, in Oberrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher, Dominik, von Zürich, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leo, Dr. Chandra, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dyrberg, Thomas P., dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cameron, Hamish, britischer Staatsangehöriger, in Midhurst (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaltofen-Ehmann, Arnd, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sando, Gregg Stephen, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durland, Ross Howard, amerikanischer Staatsangehöriger, in The Woodlands (TX,US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle;
Molitor, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2926321, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Vaximm AG, in Basel, CHE-114.477.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, Publ. 2783717).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufhold, Prof. Dr. Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Rüfenacht BE , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hecht, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breiner, Klaus, von Andeer, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Simon, Mathieu, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.