Hans Peter Hari
domiciled in Frutigen, from Adelboden Active mandates: Stiftung WOHIN für Wohnen + Integration Connected persons: Christa Cornelia Lenoir-Jaggi, Heinz Marti, Rosmarie Wüthrich-Hauser and more You can stay up to date through "Hans Peter Hari", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Peter Hari"
Credit rating You can stay up to date through "Hans Peter Hari", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Peter Hari"
|
Places where people with the name Hans Peter Hari live
Sectors in which people with the name Hans Peter Hari work
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Private persons with the name Hans Peter Hari
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans Peter Hari
Publication number: HR02-1005048869, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung WOHIN für Wohnen + Integration, in Spiez, CHE-115.707.422, Stiftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004805091).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laager, Hugo, von Glarus Nord, in Uetendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Romer, Eva Maria, von Gambarogno, in Münsingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hari, Hans Peter, von Adelboden, in Frutigen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gruber, Sabine, von Bern, in Thun, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Aebersold, Paul, von Oberdiessbach, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004786553, Commercial Registry Office Zug, (170)
Logim GmbH, in Baar, CHE-112.838.849, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3251253).
Firma neu:
Logim GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.12.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hari, Michael, von Adelboden, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hari, Hans Peter, von Adelboden, in Baar, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004563080, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung WOHIN für Wohnen + Integration, in Spiez, CHE-115.707.422, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3592667).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Elisabeth, von Vechigen, in Faulensee (Spiez), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Max, von Krauchthal, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hari, Hans Peter, von Adelboden, in Frutigen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Baur, Lorenz, von Stocken-Höfen, in Thierachern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.