Margrit Harder
domiciled in Weggis, from Eglisau Active mandates: MWR Holidays AG Connected persons: Urs Luzzi You can stay up to date through "Margrit Harder", please log in or register free of charge.You are now following "Margrit Harder"
Credit rating You can stay up to date through "Margrit Harder", please log in or register free of charge.You are now following "Margrit Harder"
|
Places where people with the name Margrit Harder live
Sectors in which people with the name Margrit Harder work
Travel agency and tour operator services
Travel agency and tour operator services
Private persons with the name Margrit Harder
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Margrit Harder
Publication number: HR02-1005944714, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Germann Auktionshaus AG, in Zürich, CHE-103.663.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harder, Margrit, von Eglisau, in Weggis, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Nardis, Marco, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6605048, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Cindyco, Inc., in Zürich, CH-020.3.919.393-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2009, S. 21, Publ. 5072072).
Statutenänderung:
01.03.2012.
Firma neu:
Germann Auktionshaus AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Germann Maison de Ventes aux Enchères SA) (Germann Auction House Ltd).
Domizil neu:
Stockerstrasse 38, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Kunstauktionen sowie den Handel mit Kunstgut und Antiquitäten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harder, Margrit, von Eglisau, in Weggis, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Germann, Walter, von Zürich, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vogt, Doris Elisabeth, von Lenzburg, in Zofingen, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4244678, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pacific Tours INT Ltd, in Zürich, CH-020.3.003.238-9, Betrieb eines Reisebüros, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 06.11.1997, S. 8078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harder, Margrit, von Eglisau, in Kilchberg ZH, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.