Peter Stefan Harboe-Schmidt
domiciled in Nyon, from Dänemark and Cologny Active mandates: Ways and Lore Sàrl, SpiroChem AG and more Connected persons: Michel Jaubert, Laurence Horen, Pascal Bergoeing and more You can stay up to date through "Peter Stefan Harboe-Schmidt", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Stefan Harboe-Schmidt"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Stefan Harboe-Schmidt", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Stefan Harboe-Schmidt"
|
Places where people with the name Peter Stefan Harboe-Schmidt live
Sectors in which people with the name Peter Stefan Harboe-Schmidt work
Services regarding management consulting
Research and development
Services regarding management consulting
Research and development
Private persons with the name Peter Stefan Harboe-Schmidt
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Peter Stefan Harboe-Schmidt
Publication number: HR02-1005759638, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CUTISS AG, in Schlieren, CHE-233.237.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005691914).
Statutenänderung:
26.05.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 321'030.90 [bisher: CHF 317'326.80].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 321'030.90 [bisher: CHF 317'326.80].
Aktien neu:
3'210'309 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'173'268 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harboe-Schmidt, Peter, von Cologny, in Nyon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005015371, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Cutiss AG, in Zürich, CHE-233.237.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2020, Publ. 1004933777).
Statutenänderung:
22.10.2020.
Firma neu:
CUTISS AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CUTISS Ltd).
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Grabenstrasse 11, 8952 Schlieren. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.10.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 06.03.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sax Steffen, Claudia, von Affoltern am Albis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marino, Dr. Daniela, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienische Staatsangehörige];
Dahinden, Ralph, von Wallisellen, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harboe-Schmidt, Peter, von Cologny, in Nyon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004925575, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Glycemicon AG, in Brugg, CHE-184.481.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2018, Publ. 1004475744).
Firma neu:
Glycemicon AG in Liquidation.
Aktien neu:
288'200 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 288'200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.05.2020 aufgelöst. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.05.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casadei Massari, Danilo, italienischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Santoro, Antonino, italienischer Staatsangehöriger, in Monza (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harboe-Schmidt, Peter Stefan, dänischer Staatsangehöriger, in Nyon, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].