Tomas Hanzel
domiciled in Trinex, from Tschechische Republik Active mandates: Herbamedicus GmbH Connected persons: Thomas Felix Schulz, Armand Emre Brand, Urs Felder and more You can stay up to date through "Tomas Hanzel", please log in or register free of charge.You are now following "Tomas Hanzel"
Credit rating You can stay up to date through "Tomas Hanzel", please log in or register free of charge.You are now following "Tomas Hanzel"
|
|
Tomas Hanzel
domiciled in Birsfelden, from Slowakische Republik Active mandates: JANO Group GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Tomas Hanzel", please log in or register free of charge.You are now following "Tomas Hanzel"
Credit rating You can stay up to date through "Tomas Hanzel", please log in or register free of charge.You are now following "Tomas Hanzel"
|
Places where people with the name Tomas Hanzel live
Sectors in which people with the name Tomas Hanzel work
Operation of other financial institutions
Other construction
Operation of other financial institutions
Other construction
Private persons with the name Tomas Hanzel
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Tomas Hanzel
Publication number: HR02-1005749680, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
JANO Group GmbH, bisher in Luzern, CHE-424.684.767, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2019, Publ. 1004688519).
Statutenänderung:
13.04.2023.
Uebersetzungen der Firma neu:
(JANO Group Sàrl) (JANO Group Sagl) (JANO Group Ltd. liab. Co).
Sitz neu:
Birsfelden.
Domizil neu:
Am Stausee 23, 4127 Birsfelden.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Brandschutz sowie Bau, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Zweckanpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis (Art. 118 HRegV).].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jano, Marek, slowakischer Staatsangehöriger, in Frenkendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanzel, Tomas, slowakischer Staatsangehöriger, in Birsfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004630725, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
MT Isol GmbH, in Eschlikon, CHE-184.474.143, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004514260).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hanzel, Tomáš, slowakischer Staatsangehöriger, in Möhlin, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saluga, Miroslav, tschechischer Staatsangehöriger, in Möhlin, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3602946, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Herbamedicus GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.124-0, Claridenstrasse 25, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.10.2006.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft sind der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann auch Grundstücke sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hanzel, Tomas, tschechischer Staatsangehöriger, in Trinec (CZ), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Ramik, Jan, tschechischer Staatsangehöriger, in Havirov (CZ), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Felder, Dr. Urs, von Inwil und Schüpfheim, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Christoph Paul, von Frauenfeld und Roggwil TG, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welti, Corinne, von Zürich und Adliswil, in Feusisberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.