Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer
domiciled in Gossau, from Zürich Active mandates: CC Crédits Conseils SA, Cashmoney Swiss AG and more Connected persons: Tin Radoševic, Andrew Noel Griffith Borda, Iohan Colarusso and more You can stay up to date through "Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer"
Credit rating You can stay up to date through "Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer"
|
Places where people with the name Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer live
Sectors in which people with the name Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer work
Services for banks and credit institutions
Operation of other financial institutions
Services for banks and credit institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer
Publication number: HR02-1005575522, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Cashmoney Swiss AG, in Zürich, CHE-116.243.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005038985). [gestrichen: Mit Erklärung vom 19.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borda, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Akman, Ilhan, von Biasca, in Cadenazzo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hallauer, Marc, von Zürich, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Radosevic, Tin, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005428862, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Credaris AG, in Zürich, CHE-110.346.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005409884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisler, Richard, von Aesch BL, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borda, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hallauer, Marc Antoine Gérard Jacques, von Zürich, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schreck, Hans-Günther Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Radosevic, Tin, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005012352, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Credaris AG, in Zürich, CHE-110.346.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936069).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Paul, von Dübendorf, in Boppelsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hallauer, Marc Antoine Gérard Jacques, von Zürich, in Gossau (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].