Mergim Hajdaraj
domiciled in St. Gallen, from Kosovo Active mandates: Auno AG, Zen Immo+Bau AG Connected persons: Liridon Islamaj You can stay up to date through "Mergim Hajdaraj", please log in or register free of charge.You are now following "Mergim Hajdaraj"
Credit rating You can stay up to date through "Mergim Hajdaraj", please log in or register free of charge.You are now following "Mergim Hajdaraj"
|
Places where people with the name Mergim Hajdaraj live
Sectors in which people with the name Mergim Hajdaraj work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Mergim Hajdaraj
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Mergim Hajdaraj
Publication number: HR02-1006085196, Commercial Registry Office Zurich, (20)
FITAN AG, bisher in Dornach, CHE-114.341.146, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171497).
Statutenänderung:
12.06.2024.
Firma neu:
Auno AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Rudolf-Diesel-Strasse 5, 8404 Winterthur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, Neubau, die Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Ausführung von Bauarbeiten. Die Gesellschaft kann als General- und Totalunternehmer tätig werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.06.2024 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smrekar, Edgar, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuenegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Smrekar, Margarete, österreichische Staatsangehörige, in Mont-Noble, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Islamaj, Liridon, kosovarischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hajdaraj, Mergim, kosovarischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005922003, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Zen Immo+Bau AG, in Au (SG), CHE-296.112.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2023, Publ. 1005895677).
Statutenänderung:
19.12.2023.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Zürcher Strasse 162, 9014 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zejnullahu, Driton, serbischer Staatsangehöriger, in Heerbrugg (Au (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hajdaraj, Mergim, kosovarischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.