Daniel Marc Hager
domiciled in Hedingen, from Kaltbrunn Active mandates: ICF Services GmbH, Inhouse Gastro AG Connected persons: Michael Sieber, Leo Markus Bigger, Leo Markus Bigger and more You can stay up to date through "Daniel Marc Hager", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Marc Hager"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Marc Hager", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Marc Hager"
|
Places where people with the name Daniel Marc Hager live
Sectors in which people with the name Daniel Marc Hager work
Operation of restaurants
Operation of restaurants
Private persons with the name Daniel Marc Hager
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Marc Hager
Publication number: HR02-1005926904, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ICF Services GmbH, in Dübendorf, CHE-110.469.959, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936108).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lämmle, Simon, von Kreuzlingen, in Pfyn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hager, Daniel Marc, von Kaltbrunn, in Hedingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Sieber, Michael, von Reichenbach im Kandertal, in Pfäffikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bigger, Leo, von Vilters-Wangs, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005916486, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Inhouse Gastro AG, in Dübendorf, CHE-458.897.189, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005313037).
Statutenänderung:
16.11.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Gastronomie- und Hotelbereich, den Handel von Wohnbedarf und Pflanzen sowie Bücher, Medien und Handelswaren. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Ausrichtung von Veranstaltungen und Catering Dritter sowie die Organisation und Herstellung von Veranstaltungsdekorationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lämmle, Simon, von Kreuzlingen, in Pfyn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Habegger, Peter, von Trub, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigger, Leo, von Vilters-Wangs, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hager, Daniel Marc, von Kaltbrunn, in Hedingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004756098, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Inhouse Gastro AG, in Dübendorf, CHE-458.897.189, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2019, Publ. 1004698650).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Legler, Nicolas, von Val-de-Travers, in Muhen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sieber, Michael, von Reichenbach im Kandertal, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Habegger, Peter, von Trub, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hager, Daniel Marc, von Kaltbrunn, in Hedingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.