Heinz Alois Hafner
domiciled in Zürich, from Waldkirch and Zürich Active mandates: Engineering Management Selection E.M.S. AG, Corporate Management Selection C.M.S. AG and more Connected persons: Michele Nicola Butti, Michael Franz Xaver Hutter, Melanie Decker and more You can stay up to date through "Heinz Alois Hafner", please log in or register free of charge.You are now following "Heinz Alois Hafner"
Credit rating You can stay up to date through "Heinz Alois Hafner", please log in or register free of charge.You are now following "Heinz Alois Hafner"
|
Places where people with the name Heinz Alois Hafner live
Sectors in which people with the name Heinz Alois Hafner work
Services regarding management consulting
Recruiting agency services
Operation of investment companies
Services regarding management consulting
Recruiting agency services
Operation of investment companies
Private persons with the name Heinz Alois Hafner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Heinz Alois Hafner
Publication number: HR02-1005340330, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
CE Communication Executive AG, bisher in Zürich, CHE-106.775.749, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2016, Publ. 2653905).
Statutenänderung:
05.11.2021.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Industriestrasse 28, 9100 Herisau.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Heinz Alois, von Zürich und Waldkirch, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Butti, Michele Nicola, von Freienbach, in Zürich, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger, Werner, von Zofingen, in Amlikon-Bissegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3589559, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Engineering Management Selection E.M.S. AG Zürich, in Zürich, CHE-113.721.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2016, Publ. 2876431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brechbühl, Dr. Beat, von Trubschachen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner, Heinz Alois, von Zürich und Waldkirch, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2876431, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Engineering Management Selection E.M.S. AG Zürich, in Zürich, CHE-113.721.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2016, Publ. 2761967).
Statutenänderung:
25.05.2016, 01.06.2016.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder Fax) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Gemäss Erklärung vom 25.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasching Treuhand (CHE-110.219.322), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner, Heinz Alois, von Zürich und Waldkirch, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brechbühl, Dr. Beat, von Trubschachen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
Basel (CHE-204.319.631) [bisher: Basel (CH-270.9.001.453-2)].