Urs Häusermann
domiciled in Bergdietikon, from Egliswil Active mandates: marketing-helper GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Urs Häusermann", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Häusermann"
Credit rating You can stay up to date through "Urs Häusermann", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Häusermann"
|
|
Urs Häusermann
domiciled in Maienfeld, from Egliswil Active mandates: Urs Häusermann Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Urs Häusermann", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Häusermann"
Credit rating You can stay up to date through "Urs Häusermann", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Häusermann"
|
Places where people with the name Urs Häusermann live
Sectors in which people with the name Urs Häusermann work
Advertising services
Other freelance work
Advertising services
Other freelance work
Private persons with the name Urs Häusermann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Urs Häusermann
Publication number: HR02-1006056272, Commercial Registry Office Graubünden
Urs Häusermann, in Vaz/Obervaz, CHE-106.827.122, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2002, S.8, Publ. 506122).
Sitz neu:
Maienfeld.
Domizil neu:
Pfandgraben 7a, 7304 Maienfeld.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusermann, Urs, von Egliswil, in Maienfeld, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vaz/Obervaz].
Publication number: HR02-1006050026, Commercial Registry Office Graubünden
Verein Bike Weltcup Lenzerheide, in Vaz/Obervaz, CHE-323.787.631, Verein (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2021, Publ. 1005110011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergamin, Domenico, von Vaz/Obervaz, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fläcklin, Bruno, von Beromünster, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engler, Peter, von Sevelen, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häusermann, Urs, von Egliswil, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergamin, Luana, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlüssel, Marc, von Nebikon, in Vaz/Obervaz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchler, Dominick, von Neckertal, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Küng, Thomas, von Luzern, in Scharans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005504199, Commercial Registry Office Graubünden
Biathlon Arena Lenzerheide AG, in Lantsch/Lenz, CHE-242.369.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2021, Publ. 1005217649).
Statutenänderung:
17.06.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und die Bewirtschaftung der Biathlon Arena in Lantsch/Lenz in der Ferienregion Lenzerheide. Dazu gehört unter anderem die Bewirtschaftung der von der Gemeinde Lantsch/Lenz erbauten Biathlon Arena Lenzerheide einschliesslich Sportanlagen und Betriebsgebäude mit dazugehöriger Restauration. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die der Nutzung der Anlagen und Förderung des Sports dienlich sind. Im Rahmen des Gesellschaftszweckes kann sie mit andern Gesellschaften oder sportlich ausgerichteten Vereinen und Verbänden zusammenarbeiten. Die Gesellschaft kann zur Zweckerfüllung Immobilien erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
Aktienkapital neu:
CHF 9'000'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 9'000'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].
Aktien neu:
900'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 400'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomas, Rüegg, von Bülach, in Thusis, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baselgia, Urs Mathias, von Lantsch/Lenz, in Lantsch/Lenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Fravi, Ursin, von Donat, in Lantsch/Lenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Häusermann, Urs, von Egliswil, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zwahlen, Robert, von Schwarzenburg, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baselgia, Silvio, von Lantsch/Lenz, in Churwalden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Urs, von Langnau im Emmental, in Oberwil-Lieli, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barandun, Peter, von Cazis, in Einsiedeln, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aregger, Bernhard, von Hasle (LU), in Doppleschwand, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartweg, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Parpan, Johann, genannt Hannes, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Willi, Simon, von Lantsch/Lenz, in Lantsch/Lenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Lämmli, Claudia, von Reitnau, in Kappel (SO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumsteg, Benedikt, von Mettauertal, in Lantsch/Lenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.