Yvonne Häring-Gerber
domiciled in Basel, from Basel Active mandates: Creadi AG in Liquidation, Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG and more Connected persons: Daniel Mutz, Philipp Ottiger, Christin-Isabell Henn and more You can stay up to date through "Yvonne Häring-Gerber", please log in or register free of charge.You are now following "Yvonne Häring-Gerber"
Credit rating You can stay up to date through "Yvonne Häring-Gerber", please log in or register free of charge.You are now following "Yvonne Häring-Gerber"
|
Places where people with the name Yvonne Häring-Gerber live
Sectors in which people with the name Yvonne Häring-Gerber work
Services regarding management consulting
Operation of an insurance company
Services regarding management consulting
Operation of an insurance company
Private persons with the name Yvonne Häring-Gerber
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Yvonne Häring-Gerber
Publication number: HR02-1006080755, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Creadi AG, in Basel, CHE-370.982.799, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2024, Publ. 1006074316).
Firma neu:
Creadi AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mutz, Daniel, von Basel, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häring-Gerber, Yvonne, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004842381, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Creadi AG, in Basel, CHE-370.982.799, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2019, Publ. 1004649120).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frieden, Matthias, von Seedorf (BE), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Billeter, Thomas, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mutz, Daniel, von Basel, in Hüttikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häring-Gerber, Yvonne, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Volker, von Goldach, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiry, Andreas, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomi-Weyermann, Verena, von Huttwil, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004840248, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, in Basel, CHE-105.933.856, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2020, Publ. 1004819376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Sophie, von Horw, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borner, Sandra, von Rickenbach (SO), in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häring-Gerber, Yvonne, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.