Rudolf Hänny
domiciled in Castrisch, from Safiental Active mandates: Immodivers AG, anplaq ag Connected persons: Monika Elisabeth Hänny-Vollenweider, Ricardo Sutter, David Berther You can stay up to date through "Rudolf Hänny", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf Hänny"
Credit rating You can stay up to date through "Rudolf Hänny", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf Hänny"
|
Places where people with the name Rudolf Hänny live
Sectors in which people with the name Rudolf Hänny work
Management of real estate portfolio properties
Underground lines and sewage treatment plants
Management of real estate portfolio properties
Underground lines and sewage treatment plants
Private persons with the name Rudolf Hänny
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rudolf Hänny
Publication number: HR02-1005026924, Commercial Registry Office Graubünden
energieweitblick ag, in Tamins, CHE-149.250.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2016, S.0, Publ. 2754385).
Firma neu:
energieweitblick ag in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Fabio Brot, Sorts 2, 7422 Tartar.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.11.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brot, Fabio, von Cazis, in Cazis, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hänny, Rudolf, von Safiental, in Ilanz/Glion, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004678071, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
anplaq ag, in Tamins, CHE-115.769.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brot, Fabio, von Cazis, in Tartar (Cazis), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänny, Rudolf, von Safiental, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Berther, David, von Sumvitg, in Safiental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Ricardo, von Sils im Domleschg, in Bonaduz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2754385, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
energieweitblick ag, in Tamins, CHE-149.250.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6742516).
Domizil neu:
Rheinstrasse 4, 7015 Tamins.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Daniel, von Linden, in Landquart, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brot, Fabio, von Cazis, in Tartar (Cazis), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Chur, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Hänny, Rudolf, von Safiental, in Castrisch (Ilanz/Glion), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Valendas, in Castrisch].