Franz Häner
domiciled in Büsserach, from Zullwil Active mandates: Regionale Wasserversorgung Birstal-Thierstein AG Connected persons: Philipp Stenz, Daniel Scholer, Stefan Bärtschi and more You can stay up to date through "Franz Häner", please log in or register free of charge.You are now following "Franz Häner"
Credit rating You can stay up to date through "Franz Häner", please log in or register free of charge.You are now following "Franz Häner"
|
Places where people with the name Franz Häner live
Sectors in which people with the name Franz Häner work
Water and sewage utilities
Water and sewage utilities
Private persons with the name Franz Häner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Franz Häner
Publication number: HR02-1005792459, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Regionale Wasserversorgung Birstal-Thierstein AG, in Zwingen, CHE-103.955.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2022, Publ. 1005551390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borer, Johann Arnold, genannt Hans, von Erschwil, in Breitenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stenz, Philipp, von Künten, in Erschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häner, Franz, von Zullwil, in Büsserach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005720118, Commercial Registry Office Lucerne
Arglo AG, in Kriens, CHE-108.036.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2023, Publ. 1005706104).
Firma neu:
Arglo AG in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 31.03.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häner, Franz, von Kriens und Nunningen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3570275, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Herba-Plastic AG, in Nunningen, CHE-105.955.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2015, Publ. 2257621).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stegerer, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Duggingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Markus, von Nunningen, in Zullwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häner, Franz, von Zullwil, in Büsserach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Matthias, von Meggen, in Witterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.