Alois Anton Häfliger
domiciled in Willisau, from Altishofen Active mandates: Landgasthof Sonne AG Connected persons: Oliver Alois Häfliger, Brigitta Häfliger-Engel You can stay up to date through "Alois Anton Häfliger", please log in or register free of charge.You are now following "Alois Anton Häfliger"
Credit rating You can stay up to date through "Alois Anton Häfliger", please log in or register free of charge.You are now following "Alois Anton Häfliger"
|
Places where people with the name Alois Anton Häfliger live
Sectors in which people with the name Alois Anton Häfliger work
Operation of restaurants
Operation of restaurants
Private persons with the name Alois Anton Häfliger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alois Anton Häfliger
Publication number: HR02-1004827004, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Landgasthof Sonne AG, in Altishofen, CHE-473.726.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amstutz-Häfliger, Evelyne Monique, von Engelberg und Altishofen, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Oliver Alois, von Altishofen, in Altishofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häfliger, Alois Anton, von Altishofen, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altishofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Häfliger-Engel, Brigitta, von Altishofen, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altishofen].
Publication number: HR02-1004806376, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Landgasthof Sonne AG, in Ebersecken, CHE-473.726.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2013, S.0, Publ. 948237).
Sitz neu:
Altishofen. [Gemeindefusion per 01.01.2020 ohne Anpassung der Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Alois Anton, von Altishofen, in Altishofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ebersecken, in Ebersecken, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Amstutz-Häfliger, Evelyne Monique, von Engelberg und Altishofen, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Engelberg und Ebersecken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häfliger, Oliver Alois, von Altishofen, in Altishofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ebersecken, in Ebersecken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häfliger-Engel, Brigitta, von Altishofen, in Altishofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ebersecken, in Ebersecken, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Cura Treuhand AG (CHE-101.464.064), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Cura Treuhand AG].
Publication number: 4831456, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Freie Baugenossenschaft Ebersecken, in Ebersecken, CH-100.5.005.427-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2008, S. 10, Publ. 4527270).
Firma neu:
Freie Baugenossenschaft Ebersecken in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 30.10.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Adolf, von Ebersecken, in Ebersecken, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Mitglied und Sekretär];
Müller, Alois, von Ebersecken und Zell LU, in Ebersecken, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Mitglied und Sekretär];
Häfliger, Alois, von Ebersecken, in Ebersecken, Mitglied, Sekretär und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident];
Kaufmann, Anton, von Ebersecken, in Ebersecken, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident];
Kronenberg, Josef, von Ebersecken, in Ebersecken, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].