Reports for Landgasthof Sonne AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Landgasthof Sonne AG
- Landgasthof Sonne AG with its legal headquarters in Ebersecken is a Company limited by shares (AG) from the sector «Operation of restaurants». Landgasthof Sonne AG is active.
- The management has 3 active persons registered.
- On the 11.02.2020 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The Enterprise Identification Number of the company Landgasthof Sonne AG is the following: CHE-473.726.738.
Management (3)
newest board members
Oliver Alois Häfliger,
Alois Anton Häfliger,
Brigitta Häfliger-Engel
newest authorized signatories
Oliver Alois Häfliger,
Alois Anton Häfliger,
Brigitta Häfliger-Engel
Commercial register information
Entry in the commercial register
26.06.2013
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Altishofen
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.3.796.525-7
UID/VAT
CHE-473.726.738
Sector
Operation of restaurants
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Führung von Gastronomiebetrieben, insbesondere Führung des Landgasthofes Sonne in Ebersecken; Beteiligungen; Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Cura Treuhand AG | Luzern | 01.07.2013 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Landgasthof Sonne AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004827004, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Landgasthof Sonne AG, in Altishofen, CHE-473.726.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amstutz-Häfliger, Evelyne Monique, von Engelberg und Altishofen, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Oliver Alois, von Altishofen, in Altishofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häfliger, Alois Anton, von Altishofen, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altishofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Häfliger-Engel, Brigitta, von Altishofen, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altishofen].
Publication number: HR02-1004806376, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Landgasthof Sonne AG, in Ebersecken, CHE-473.726.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2013, S.0, Publ. 948237).
Sitz neu:
Altishofen. [Gemeindefusion per 01.01.2020 ohne Anpassung der Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Alois Anton, von Altishofen, in Altishofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ebersecken, in Ebersecken, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Amstutz-Häfliger, Evelyne Monique, von Engelberg und Altishofen, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Engelberg und Ebersecken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häfliger, Oliver Alois, von Altishofen, in Altishofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ebersecken, in Ebersecken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häfliger-Engel, Brigitta, von Altishofen, in Altishofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ebersecken, in Ebersecken, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Cura Treuhand AG (CHE-101.464.064), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Cura Treuhand AG].
Publication number: 948237, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Landgasthof Sonne AG, in Ebersecken, CH-100.3.796.525-7, Dorf 2, 6245 Ebersecken, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.06.2013.
Zweck:
Führung von Gastronomiebetrieben, insbesondere Führung des Landgasthofes Sonne in Ebersecken;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 24.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012 übernimmt die Gesellschaft von Alois Anton Häfliger, von Ebersecken, in Ebersecken, sein Einzelunternehmen Landgasthof Sonne Alois Häfliger-Engel, in Ebersecken (CH-100.1.021.588-6), mit sämtlichen Aktiven sowie das Grundstück Nr. 14, GB Ebersecken, deren Wert zusammen CHF 937'393.21 beträgt und dem gesamten Fremdkapital sowie die auf dem Grundstück lastenden Grundpfandschulden im Gesamtwerte von CHF 833'517.46 zum Gesamtpreise von CHF 103'875.75, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 3'875.75 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Häfliger, Alois Anton, von Ebersecken, in Ebersecken, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Häfliger-Engel, Brigitta, von Ebersecken, in Ebersecken, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Amstutz-Häfliger, Evelyne Monique, von Engelberg und Ebersecken, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfliger, Oliver Alois, von Ebersecken, in Ebersecken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cura Treuhand AG (CH-100.3.005.296-0), in Luzern, Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.