Dr. Zuzana Häfeli-Sonin
domiciled in Lupfig, from Lupfig and Seengen Active mandates: Villa Langmatt AG, Stiftung "Langmatt" Sidney und Jenny Brown Connected persons: Markus Stegmann, Emanuel Schoop, Stefanie Gabriela Kessler and more You can stay up to date through "Dr. Zuzana Häfeli-Sonin", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Zuzana Häfeli-Sonin"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Zuzana Häfeli-Sonin", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Zuzana Häfeli-Sonin"
|
Places where people with the name Zuzana Häfeli-Sonin live
Sectors in which people with the name Zuzana Häfeli-Sonin work
Operation of libraries and museums
Operation of libraries and museums
Private persons with the name Zuzana Häfeli-Sonin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Zuzana Häfeli-Sonin
Publication number: HR02-1005238874, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Antonie Deusser-Stiftung, in Seengen, CHE-109.844.200, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005070433).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boll, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haefeli-Sonin, Dr. Zuzana, von Seengen, in Lupfig, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5581608, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Antonie Deusser-Stiftung, in Bad Zurzach, CH-400.7.003.258-0, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, S. 1, Publ. 5230248). [bisher: Die Vormundschaftsbehörde der Gemeinde Zurzach hat mit Verfügung vom 10.08.2000 Werner Wunderlin zum Beistand der Stiftung ernannt.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wunderlin, Werner, von Zürich, in Baden, Sachwalter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bottani, Dr. Marco, von Agra, in Birmensdorf ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Agra, Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Boll, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Haefeli-Sonin, Dr. Zuzana, von Seengen, in Lupfig, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Stamm, Luzius, von Schleitheim, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
von Senger, Alexander, von Genf, in Richenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Reiden, Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Werner Wunderlin].
Publication number: 5230248, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Antonie Deusser-Stiftung, in Bad Zurzach, CH-400.7.003.258-0, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 2, Publ. 4929162).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bottani, Dr. Marco, von Agra, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stamm, Luzius, von Schleitheim, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haefeli-Sonin, Dr. Zuzana, von Seengen, in Lupfig, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Boll, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.