Rahel Gysi-Fehlmann
domiciled in Buchs, from Buchs (AG) and Möriken-Wildegg Active mandates: Crownaffairs GmbH Connected persons: Stephan A. Walther You can stay up to date through "Rahel Gysi-Fehlmann", please log in or register free of charge.You are now following "Rahel Gysi-Fehlmann"
Credit rating You can stay up to date through "Rahel Gysi-Fehlmann", please log in or register free of charge.You are now following "Rahel Gysi-Fehlmann"
|
Places where people with the name Rahel Gysi-Fehlmann live
Sectors in which people with the name Rahel Gysi-Fehlmann work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Rahel Gysi-Fehlmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rahel Gysi-Fehlmann
Publication number: 1690483, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Crownaffairs GmbH, in Buchs AG, CHE-294.971.857, Müliweg 2, 5033 Buchs AG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.07.2014.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, andere Unternehmen erwerben und erworbene Unternehmen verkaufen, Grundeigentum und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 22.07.2014 diverse Waren (Taschen, Decken, Kissen, Teppiche etc.), wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 4'363.48 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 22.07.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Walther, Stephan, von Oberentfelden, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gysi-Fehlmann, Rahel, von Möriken-Wildegg, in Buchs AG, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6432870, Commercial Registry Office Aargau, (400)
roburis consulting gmbh, in Buchs AG, CH-400.4.026.998-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2010, S. 2, Publ. 5720716).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysi-Fehlmann, Rahel, von Buchs AG und Möriken-Wildegg, in Buchs AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysi, Serge Alain, von Buchs AG, in Buchs AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 5720716, Commercial Registry Office Aargau, (400)
roburis consulting gmbh, in Buchs AG, CH-400.4.026.998-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2009, S. 3, Publ. 4935228).
Statutenänderung:
28.06.2010.
Domizil neu:
Rösslimattweg 167, 5033 Buchs AG. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen per Brief, E-mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysi, Serge Alain, von Buchs AG, in Buchs AG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Gysi-Fehlmann, Rahel, von Buchs AG und Möriken-Wildegg, in Buchs AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].