Peter Guyer
domiciled in Wabern, from Uster Active mandates: Peter Guyer doc&post, Filmbringer Distribution AG Connected persons: Magdalena Welter, Louis Mataré, Madeleine Corbat and more You can stay up to date through "Peter Guyer", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Guyer"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Guyer", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Guyer"
|
Places where people with the name Peter Guyer live
Sectors in which people with the name Peter Guyer work
Production, rental and distribution of films and TV shows
Production, rental and distribution of films and TV shows
Private persons with the name Peter Guyer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Peter Guyer
Publication number: HR02-1005673885, Commercial Registry Office Berne, (36)
Recycled TV AG für Film und Fernsehen, in Bern, CHE-107.647.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554200).
Statutenänderung:
26.01.2023.
Firma neu:
Recycled TV AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von audiovisuellen Produkten. Ferner kann die Gesellschaft Dienstleistungen jeder Art im Zusammenhang mit Film- und Fernsehproduktionen erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 26.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guyer, Peter, von Uster, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Siegenthaler Revision AG (CHE-111.733.828), in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corbat, Madeleine, von Vendlincourt und Bremgarten bei Bern, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Vendlincourt und Bremgarten bei Bern, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Milosevic, Tamara, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005554200, Commercial Registry Office Berne, (36)
Recycled TV AG für Film und Fernsehen, in Bern, CHE-107.647.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2019, Publ. 1004560776).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guyer, Peter, von Uster, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Corbat, Madeleine, von Vendlincourt und Bremgarten bei Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Milosevic, Tamara, deutsche Staatsangehörige, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004838934, Commercial Registry Office Berne, (36)
Filmbringer Distribution AG, in Bern, CHE-452.664.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4403535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammad, Nabila, von Schwarzenberg, in Bern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corbat, Madeleine, von Vendlincourt, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Fonjallaz, David, von Bourg-en-Lavaux und Lutry, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Gschwend, Katharina, von St. Gallen, in Suberg (Grossaffoltern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Guyer, Peter, von Uster, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Mataré, Louis, von Frutigen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hochuli, Julia, von Reitnau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.