Tatjana Gutschmidt El Chbeir
domiciled in Maur, from Oberrieden Active mandates: Migom Verwaltung AG, Seniorenheim St.Niklaus Connected persons: Natalja Höpli-Gruber, Anna Vera Höpli, Irina Eger and more You can stay up to date through "Tatjana Gutschmidt El Chbeir", please log in or register free of charge.You are now following "Tatjana Gutschmidt El Chbeir"
Credit rating You can stay up to date through "Tatjana Gutschmidt El Chbeir", please log in or register free of charge.You are now following "Tatjana Gutschmidt El Chbeir"
|
Places where people with the name Tatjana Gutschmidt El Chbeir live
Sectors in which people with the name Tatjana Gutschmidt El Chbeir work
Fund management
Religious, political or secular associations
Fund management
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Tatjana Gutschmidt El Chbeir
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Tatjana Gutschmidt El Chbeir
Publication number: HR02-1005863578, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Quam Maxime Swiss AG, in Herisau, CHE-287.943.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005631961).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutschmidt El Chbeir, Tatjana, von Oberrieden, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005631961, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Quam Maxime Swiss AG, bisher in Zug, CHE-287.943.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005061040).
Statutenänderung:
09.12.2022 und 12.12.2022.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Obstmarkt 1, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: In Wirtschafts- und Unternehmensfragen beraten sowie Finanzierungen in der Schweiz und im Ausland vermitteln, der Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen insbesondere in der Schweiz. Die Gesellschaft kann diese Unternehmen zentral leiten, für sie Geschäfte vermitteln oder im Namen und für ihre Rechnung abschliessen;
Treuhandgeschäfte aller Art, mit Waren aller Art handeln, inbegriffen Import und Export;
Grundstücke verwalten, vermitteln erwerben und veräussern. Ferner Patente und andere immaterielle Rechte erwerben, Lizenzen erteilen Tochtergesellschaften errichten sowie sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB;
sie können auch brieflich, durch Telefax, Telegramm oder E-Mail erfolgen, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morandi, Edoardo, von Lugano, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasovska, Liudmyla, ukrainische Staatsangehörige, in Saporischschja (UA), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gutschmidt El Chbeir, Tatjana, von Oberrieden, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3842833, Commercial Registry Office Zug, (170)
Rainier AG, in Zug, CHE-107.907.143, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3733333).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutschmidt El Chbeir, Tatjana, von Oberrieden, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Herrmann, Philippe, von Neuhausen am Rheinfall, in Fällanden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.