Anna Gunsch
domiciled in Zürich, from Aarau Active mandates: IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung Connected persons: Cornelia Brühlmann Rüede, Peter Krummenacher, Claudia Starke and more You can stay up to date through "Anna Gunsch", please log in or register free of charge.You are now following "Anna Gunsch"
Credit rating You can stay up to date through "Anna Gunsch", please log in or register free of charge.You are now following "Anna Gunsch"
|
Places where people with the name Anna Gunsch live
Sectors in which people with the name Anna Gunsch work
Other services in education
Other services in education
Private persons with the name Anna Gunsch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Anna Gunsch
Publication number: HR02-1005945973, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung, in Zürich, CHE-105.269.461, Verein (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005285560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnam Mussmann, Gabriela, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dollenmeier, Natalie Rosamaria, von Weisslingen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Bojana, von Eschenbach (SG), in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühlmann Rüede, Cornelia, von Glarus Süd, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krummenacher, Peter, von Flühli, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Starke, Claudia, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diebold Rupp, Susan, von Baden, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gunsch, Anna, von Aarau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schellenberg, Melanie, von Pfäffikon, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solèr, Raymund, von Lumnezia, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005285560, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung, in Zürich, CHE-105.269.461, Verein (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2016, S.0, Publ. 3177887).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gunsch, Anna, von Aarau, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuhardt, Karin, österreichische Staatsangehörige, in Geroldswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dollenmeier, Natalie Rosamaria, von Weisslingen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menning, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Bojana, von Eschenbach (SG), in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3177887, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung, in Zürich, CHE-105.269.461, Verein (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2015, Publ. 2425197).
Statutenänderung:
22.06.2016.
Domizil neu:
Schulhausstrasse 64, 8002 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamp, Rafael, von Au SG, in Uster, Vizepräsident des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Uslar Brunner, Bettina Caroline, von Basel, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Ursula Carla, von Hohenrain, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnam Mussmann, Gabriela, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Kathrin, von Erstfeld, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gunsch, Anna, von Aarau, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.