Roger Gujer
domiciled in Effretikon, from Fehraltorf Active mandates: Gujer + Lemm GmbH Connected persons: Peter Lemm Marugg You can stay up to date through "Roger Gujer", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Gujer"
Credit rating You can stay up to date through "Roger Gujer", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Gujer"
|
|
Roger Gujer
domiciled in Zuzgen, from Fehraltorf Active mandates: Vorsorgestiftung der Ziegler-Gruppe Connected persons: Thomas Zischg, Brigitte Aeschbach, Melanie Bally and more You can stay up to date through "Roger Gujer", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Gujer"
Credit rating You can stay up to date through "Roger Gujer", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Gujer"
|
Places where people with the name Roger Gujer live
Sectors in which people with the name Roger Gujer work
Facility management
Operation of an pension fund
Facility management
Operation of an pension fund
Private persons with the name Roger Gujer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roger Gujer
Publication number: HR02-1004525013, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Vorsorgestiftung der Ziegler-Gruppe, in Liestal, CHE-109.657.129, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2017, Publ. 3659459).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gersbach, Christoph, von Hellikon, in Hellikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gujer, Roger, von Fehraltorf, in Zuzgen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3354587, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gujer + Lemm GmbH, in Illnau-Effretikon, CHE-110.293.270, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7065318).
Statutenänderung:
10.02.2017.
Domizil neu:
Breitenacherstrasse 5, 8308 Illnau. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gujer, Roger, von Fehraltorf, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Lemm Marugg, Peter, von Davos und Klosters-Serneus, in Mönchaltorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 6321510, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gujer + Lemm GmbH, in Illnau-Effretikon, CH-020.4.027.816-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 14.11.2003, S. 20, Publ. 1259622). Gemäss Erklärung vom 29.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gujer, Roger, von Fehraltorf, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].