Peter Günthart
domiciled in Saraburi, from Pfäffikon Active mandates: Günthart AG, Günthart Dekor AG Connected persons: Stefan Ernst Günthart, Stefan Ernst Günthart You can stay up to date through "Peter Günthart", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Günthart"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Günthart", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Günthart"
|
Places where people with the name Peter Günthart live
Sectors in which people with the name Peter Günthart work
Trading with various goods
Trading in consumer goods
Trading with various goods
Trading in consumer goods
Private persons with the name Peter Günthart
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Peter Günthart
Publication number: HR02-1005156400, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Günthart AG, in Stetten (SH), CHE-105.417.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004852188).
Statutenänderung:
22.03.2021.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Süsswaren, Geschenkartikeln und Konditoreizubehör. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Des weiteren kann die Gesellschaft ihren direkten oder indirekten Partnergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, zugunsten solcher Gesellschaften Schadloshaltungsverpflichtungen oder Rangrücktrittsvereinbarungen eingehen und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft mittels Garantien jedwelcher Art.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UBG Audit AG (CHE-101.489.822), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günthart, Peter, von Pfäffikon, in Saraburi (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stetten SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Günthart, Stefan Ernst, von Pfäffikon, in Stetten SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1093077, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Atlantis Design AG, in Spreitenbach, CHE-108.686.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2012, Publ. 6739120).
Statutenänderung:
05.06.2013.
Zweck neu:
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Geschenkartikeln und Papeterieproduktion aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Geschäftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.09.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günthart, Peter, von Pfäffikon, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patruno, Mimmo, italienischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6424388, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schwab Verena + Co., in Jens, CH-036.2.052.276-5, Grossried 1, 2565 Jens, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.10.2011.
Zweck:
Führen eines Restaurationsbetriebes.
Eingetragene Personen:
Schwab, Verena, von Kerzers, in Jens, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Günthart, Peter, von Pfäffikon, in Jens, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.