Karl Güdel
domiciled in Geroldswil, from Ursenbach Active mandates: Güdel & Güdel GmbH Connected persons: Paul Güdel jun. You can stay up to date through "Karl Güdel", please log in or register free of charge.You are now following "Karl Güdel"
Credit rating You can stay up to date through "Karl Güdel", please log in or register free of charge.You are now following "Karl Güdel"
|
Places where people with the name Karl Güdel live
Sectors in which people with the name Karl Güdel work
Facility management
Facility management
Private persons with the name Karl Güdel
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Karl Güdel
Publication number: HR02-1004482775, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AM Hauswart AG, in Weiningen (ZH), CHE-109.432.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2011, Publ. 6033176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güdel, Paul, von Ursenbach, in Geroldswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Güdel, Karl, von Ursenbach, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kranendonk, René Gertjan, niederländischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3845851, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Güdel & Güdel GmbH, in Weiningen (ZH), CHE-105.580.143, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, Publ. 5199816).
Statutenänderung:
13.10.2017.
Sitz neu:
Geroldswil.
Domizil neu:
Feldstrasse 3, 8954 Geroldswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich von Liegenschaftsreinigungen und Liegenschaftsunterhalt, sowie Handel mit Waren jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 22.06.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft Güdel & Güdel Pneuhaus & Auspuffservice, in Weinigen ZH, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1999 mit Aktiven von CHF 380'253.12 und Passiven von CHF 123'980.35, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden und CHF 236'272.77 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güdel, Karl, von Ursenbach, in Geroldswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1169849, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Gasthof zur Glocke GmbH, bisher in Effingen, CH-400.4.031.610-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2009, S. 1, Publ. 5009822).
Gründungsstatuten:
24.04.2009.
Statutenänderung:
30.10.2013.
Firma neu:
Trocadero Bar GmbH.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
St. Gallerstrasse 35, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güdel, Karl, von Ursenbach, in Neuenhof, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysin, Erika, von Läufelfingen, in Gisikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.