Roland Gubser
domiciled in Einsiedeln, from Quarten Active mandates: GS-Rewarding GmbH, Roland Gubser, Montagen Connected persons: Alice Gubser, Alice Gubser You can stay up to date through "Roland Gubser", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Gubser"
Credit rating You can stay up to date through "Roland Gubser", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Gubser"
|
|
Roland Gubser
domiciled in Rapperswil, from Quarten Active mandates: Untervorauen AG Connected persons: Mathias Gemperli, Luzia Arpagaus-Ziegler, Clemens Arpagaus You can stay up to date through "Roland Gubser", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Gubser"
Credit rating You can stay up to date through "Roland Gubser", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Gubser"
|
Places where people with the name Roland Gubser live
Sectors in which people with the name Roland Gubser work
Trading with various goods
Production of metal goods
Management of real estate portfolio properties
Trading with various goods
Production of metal goods
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Roland Gubser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roland Gubser
Publication number: HR02-1005753786, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
GREENTHINK GMBH, in Basel, CHE-232.366.038, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2022, Publ. 1005629296).
Domizil neu:
Oetlingerstrasse 156, 4057 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Roland, von Zürich, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Paris (FR)].
Publication number: HR02-1004797039, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Arpagaus Holzbau AG, in Lachen, CHE-106.895.299, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2017, Publ. 3259309).
Statutenänderung:
13.12.2019.
Firma neu:
Untervorauen AG.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Unterdorfstasse 15, 8808 Pfäffikon SZ].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Halten, Veräusserung, Verwaltung, Vermittlung sowie Mietung und Vermietung von Grundstücken und Immobilien. Im Weiteren bietet sie Beratungsdienstleistungen im Holzbau an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arpagaus, Silvio, von Lumnezia, in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Agatha, von Galgenen, in Galgenen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus-Ziegler, Luzia, von Lumnezia, in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gubser, Roland, von Quarten, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004769109, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Nettag AG, in Olten, CHE-105.859.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2017, Publ. 3447019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Roland, von Kilchberg ZH, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lüscher, Iwan, von Oberentfelden, in Kölliken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gränitz, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Fabian, von Eggiwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohl, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Traiskirchen (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Palma, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].