Christoph Gschwind
domiciled in Basel, from Hofstetten-Flüh Active mandates: Gschwind Architekten AG Connected persons: Catherine Gschwind You can stay up to date through "Christoph Gschwind", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Gschwind"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Gschwind", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Gschwind"
|
|
Christoph Gschwind
domiciled in Therwil, from Therwil Active mandates: Emil Vögelin AG Connected persons: Dominik Vögelin, Stefan Vögelin, Fabian Locher and more You can stay up to date through "Christoph Gschwind", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Gschwind"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Gschwind", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Gschwind"
|
Places where people with the name Christoph Gschwind live
Sectors in which people with the name Christoph Gschwind work
Architectural and engineering activities
Trading with various goods
Architectural and engineering activities
Trading with various goods
Private persons with the name Christoph Gschwind
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christoph Gschwind
Publication number: 4047539, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Fürsorgestiftung der Emil Vögelin AG, in Kaiseraugst, CHE-109.736.378, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2014, Publ. 1811201).
Name neu:
Fürsorgestiftung der Emil Vögelin AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 10.11.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögelin, Hans Peter, von Riehen, in Olsberg, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gschwind, Christoph, von Therwil, in Therwil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Locher, Fabian, von Oberegg, in Reinach (AG), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vögelin, Stefan, von Riehen, in Muttenz, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1811201, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Fürsorgestiftung der Emil Vögelin AG, in Kaiseraugst, CHE-109.736.378, Stiftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2012, Publ. 6532204).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzreiter, Uwe Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Hauingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-101.392.967), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balance Audit AG (CHE-116.237.614), in Basel, Revisionsstelle;
Gschwind, Christoph, von Therwil, in Therwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4496296, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Gschwind Architekten AG, in Basel, CH-270.3.014.091-9, Austr. 37, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.05.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 16.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gschwind, Christoph, von Hofstetten-Flüh, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bühler, Catherine, von Basel und Oberwil BL, in Basel, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.