Philipp Grogg
domiciled in Kappel, from Wangen bei Olten Active mandates: Hubeli Treuhand GmbH, Grogg Baumanagement GmbH Connected persons: Nadja Schranz, Sabrina Belke, Fabian Philippe Tobler and more You can stay up to date through "Philipp Grogg", please log in or register free of charge.You are now following "Philipp Grogg"
Credit rating You can stay up to date through "Philipp Grogg", please log in or register free of charge.You are now following "Philipp Grogg"
|
Places where people with the name Philipp Grogg live
Sectors in which people with the name Philipp Grogg work
Fiduciary services
Architectural and engineering activities
Fiduciary services
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Philipp Grogg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Philipp Grogg
Publication number: HR02-1005943932, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Hubeli Treuhand GmbH, in Olten, CHE-236.028.497, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311422).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenker-Wilhelm, Désirée, von Safenwil, in Walterswil (SO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grogg-Hubeli, Mara, von Effingen, in Kappel (SO), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Hägendorf];
Grogg, Philipp, von Wangen bei Olten, in Kappel (SO), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Hägendorf];
Schranz, Nadja, von Gersau, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2592269, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Grogg Intérieur GmbH, in Hägendorf, CHE-110.637.582, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, Publ. 4785698).
Firma neu:
Grogg Intérieur GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: bei Grogg Baumanagement GmbH, Rotsangelstrasse 6, 4616 Kappel SO. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grogg, Philipp, von Langenthal, in Hägendorf, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Grogg, Peter, von Langenthal, in Wangen bei Olten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1530965, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Hubeli Treuhand GmbH, in Olten, CHE-236.028.497, Ringstrasse 26, 4600 Olten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.05.2014.
Zweck:
Betrieb einer Treuhand- und Revisionsgesellschaft. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an Unternehmen mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung direkt oder indirekt beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, ferner Liegenschaften, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch Brief an die Adresse der im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter. Mit Erklärung vom 23.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hubeli, Mara, von Effingen, in Hägendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Grogg, Philipp, von Wangen bei Olten, in Hägendorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.