Erich Grogg
domiciled in Steffisburg, from Thunstetten and Berken Active mandates: Genossenschaft Dr. Frano Della Casa Connected persons: Lukas Künzler, Mathias Josi, Marcel Meier and more You can stay up to date through "Erich Grogg", please log in or register free of charge.You are now following "Erich Grogg"
Credit rating You can stay up to date through "Erich Grogg", please log in or register free of charge.You are now following "Erich Grogg"
|
Places where people with the name Erich Grogg live
Sectors in which people with the name Erich Grogg work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Erich Grogg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Erich Grogg
Publication number: HR02-1005915168, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Dr. Frano Della Casa, in Bern, CHE-115.395.713, Genossenschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2023, Publ. 1005713940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, François, von Thunstetten, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Burkhard, Jakob, von Sumiswald, in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Josi, Mathias, von Adelboden, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Künzler, Lukas, von Riehen, in Bern, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung;
Grogg, Erich, von Thunstetten und Berken, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Meier, Marcel, von Dagmersellen, in Burgdorf, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung.
Publication number: HR02-1005713940, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Dr. Frano Della Casa, in Bern, CHE-115.395.713, Genossenschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüdy, Philipp, von Kirchberg (BE), in Bern, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grogg, Erich, von Thunstetten und Berken, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: 4037040, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
sebor gmbh, in Schmerikon, CH-320.4.044.760-6, Dienstleistungen jeglicher Art wie Service, Beratung und Organisation usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2002, S. 11, Publ. 324996).
Statutenänderung:
11.07.2007.
Firma neu:
Philok Thai- & Swiss-Food GmbH.
Domizil neu:
Döltschweg 2, 8716 Schmerikon.
Zweck neu:
Betrieb eines Restaurants, Take away, Party-Services und Verkaufsladens sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grogg, Erich, von Untersteckholz, in Schmerikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Grogg-Giger, Jeannette, von Untersteckholz und Ebnat-Kappel, in Schmerikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Martin, von Langenthal und Rapperswil-Jona, in Schmerikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Hofer-Sudin, Chamnan, von Langenthal und Rapperswil-Jona, in Schmerikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.