Daniel Robert Grob
domiciled in Bonstetten, from Winterthur and Lengnau (AG) Active mandates: Amasus Investment AG, Genossenschaft Solarenergie Lengnau and more Connected persons: Urs Alois Bigger, Giuseppe Messuti, Patrick Schiesser and more You can stay up to date through "Daniel Robert Grob", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Robert Grob"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Robert Grob", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Robert Grob"
|
Places where people with the name Daniel Robert Grob live
Sectors in which people with the name Daniel Robert Grob work
Fund management
Electrical power production and utilities
Operation of libraries and museums
Fund management
Electrical power production and utilities
Operation of libraries and museums
Private persons with the name Daniel Robert Grob
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Robert Grob
Publication number: 2387203, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GHP Arbitrium AG, in Zürich, CHE-106.369.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, Publ. 1964317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickli, Thomas, von Zürich, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beier, Hans Peter, von Untersiggenthal, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerli, André, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Artemisio, Giovanni, von Stäfa, in Eggenwil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfründer, Rolf, von Märstetten, in Weggis, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wydler, Peter, von Zürich, in Bassersdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Daniel, von Winterthur, in Lengnau AG, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2055999, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, Publ. 1553785).
Statutenänderung:
10.03.2015.
Domizil neu:
Freigutstrasse 27, 8002 Zürich.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moham, Ralph, von Chur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Grob, Daniel Robert, von Lengnau AG, in Lengnau AG, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickli, Thomas Peter, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seeholzer, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Jürg, von Zürich, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Meister, Luciana, von Herbetswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Publication number: 1694665, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GHP Arbitrium Immobilien AG, in Zürich, CHE-112.431.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, S. 25, Publ. 5309608).
Firma neu:
GHP Arbitrium Immobilien AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.08.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Daniel, von Lengnau AG, in Lengnau AG, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grant Thornton Bankrevision AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Bankrevisions- und Treuhand AG].