Bernhard Walter Grimmeisen
domiciled in Lörrach, from Germany Active mandates: Grimmeisen Kälte-Klima-Technik GmbH Connected persons: Robert Michael Grimmeisen, Nicole Courtet You can stay up to date through "Bernhard Walter Grimmeisen", please log in or register free of charge.You are now following "Bernhard Walter Grimmeisen"
Credit rating You can stay up to date through "Bernhard Walter Grimmeisen", please log in or register free of charge.You are now following "Bernhard Walter Grimmeisen"
|
Places where people with the name Bernhard Walter Grimmeisen live
Sectors in which people with the name Bernhard Walter Grimmeisen work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Bernhard Walter Grimmeisen
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Bernhard Walter Grimmeisen
Publication number: 7202616, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Grimmeisen Kälte-Klima-Technik GmbH, in Allschwil, CH-270.4.013.110-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2010, S. 6, Publ. 5655316).
Statutenänderung:
17.05.2013.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Loogstrasse 30a, 4142 Münchenstein.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Installation, Lieferung und Montage von Anlagen im Kälte- und Klimabereich und deren dazugehörenden Leistungen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder mit solchen zusammenarbeiten, ferner gewerbliche Schutzrechte, Grundeigentum und andere Vermögenswerte erwerben, nutzen und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Post, per Telefax oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolf, Johann Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimmeisen, Robert Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Grimmeisen, Bernhard Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Dellers, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 742606, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Grimmeisen Kälte-Klima-Technik GmbH, bisher in Basel, Installation, Lieferung und Montage von Anlagen im Kälte- und Klimabereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 02.04.2002, S. 8, Publ. 406398).
Statutenänderung:
12.11.2002.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
Lachenstrasse 10, 4123 Allschwil.
Zweck:
Installation, Lieferung und Montage von Anlagen im Kälte- und Klimabereich und deren dazugehörenden Leistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster, Ulrich, von Brunnadern, in Arlesheim, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimmeisen, Bernhard Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [wie bisher];
Grimmeisen, Robert Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [wie bisher];
Nertz, Dr. Christoph, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Grimmeisen Kälte-Klima-Technik GmbH, in Basel, c/o Testor Treuhand, Gartenstr. 93, 4052 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.03.2002.
Zweck:
Installation, Lieferung und Montage von Anlagen im Kälte- und Klimabereich und deren dazugehörenden Leistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Grimmeisen, Bernhard Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Grimmeisen, Robert Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Forster, Ulrich, von Brunnadern, in Arlesheim, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.