Roger Hans Gremlich
domiciled in Buch am Irchel, from Herdern and Pfyn Active mandates: Swiss-Health Alliance (SHA), AUTARK Swiss GmbH and more Connected persons: Laxman Balasubramanjam, Walter Hitz, Christoph Alexander Gubser and more You can stay up to date through "Roger Hans Gremlich", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Hans Gremlich"
Credit rating You can stay up to date through "Roger Hans Gremlich", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Hans Gremlich"
|
Places where people with the name Roger Hans Gremlich live
Sectors in which people with the name Roger Hans Gremlich work
Religious, political or secular associations
Management of real estate portfolio properties
Research and development
Operation of other financial institutions
Services regarding management consulting
Fiduciary services
Other freelance work
Religious, political or secular associations
Management of real estate portfolio properties
Research and development
Operation of other financial institutions
Services regarding management consulting
Fiduciary services
Other freelance work
Private persons with the name Roger Hans Gremlich
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roger Hans Gremlich
Publication number: HR02-1006093970, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Swiss-Health Alliance (SHA), in Hellikon, CHE-461.609.422, Verein (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2024, Publ. 1006020370).
Statutenänderung:
25.03.2024.
Sitz neu:
Zurzach.
Domizil neu:
Schwertgasse 8, 5330 Bad Zurzach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Pasquale, Roberto, von Boniswil, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Christoph Alexander, von Quarten, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Balasubramanjam, Laxman, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gremlich, Roger, von Pfyn, in Buch am Irchel, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hitz, Walter, von Wädenswil, in Manaus (BR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006032843, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AUTARK Swiss GmbH, bisher in Herisau, CHE-423.400.341, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2024, Publ. 1005934181).
Statutenänderung:
11.01.2024.
Sitz neu:
Buch am Irchel.
Domizil neu:
Wiler 21, 8414 Buch am Irchel. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgarten, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Hennef (Sieg) (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murer, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Quierschied (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Gremlich, Roger, von Pfyn, in Buch am Irchel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roselius, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Scheessel (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Neckertal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Weidinger, Ralf Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Neukirchen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005848744, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Oloid Tech AG, in Basel, CHE-249.749.005, Jurastrasse 50, 4053 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.09.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die nachhaltige Bewirtschaftung der Umwelt und die Entwicklung naturnaher Energieproduktion inkl. Vertrieb und Vermarktung der inversionskinematischen Bewegung im Bereich Klimatechnik, Gesundheit- und Hygienetechnik, sowie Windenergieanlagen und Ventilationstechnik. Sie bezweckt, den Nachlass von Paul Schatz im Besitze der Paul Schatz Stiftung zu erhalten und zu fördern, um so den Nachlass besser nutzbar zu machen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere zugunsten von nahe stehenden und anderen Gesellschaften Finanzierungen gewähren, Sicherheiten aller Art stellen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser Gesellschaften absichern oder garantieren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
200'000 Namenaktien zu CHF 0.50.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, E-Mail oder eine andere geeignete elektronische Kommunikationsplattform an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Langscheid, Tobias, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gremlich, Roger Hans, von Pfyn, in Buch am Irchel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pilscheur, Karl Thomas Amadé, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.