Paul Grau
domiciled in Zürich, from Dietikon Active mandates: Game TV AG, Eden TV Produktions GmbH and more Connected persons: José Fernandes, Claudio Zanetti, Sabine C. Grau and more You can stay up to date through "Paul Grau", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Grau"
Credit rating You can stay up to date through "Paul Grau", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Grau"
|
Places where people with the name Paul Grau live
Sectors in which people with the name Paul Grau work
Mail order and retail e-commerce
Production, rental and distribution of films and TV shows
Radio and TV broadcaster
Mail order and retail e-commerce
Production, rental and distribution of films and TV shows
Radio and TV broadcaster
Private persons with the name Paul Grau
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Paul Grau
Publication number: HR02-1005984072, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Game TV AG, in Schlieren, CHE-105.527.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005850521).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grau, Paul, von Dietikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005639711, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eden TV Produktions GmbH, in Schlieren, CHE-101.009.642, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2015, S.0, Publ. 2522275).
Statutenänderung:
18.11.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Gladbachstrasse 65, 8044 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Produktion, Verbreitung, Lizenzierung und Verwertung von Sendungen aller Art für alle Medien;
Akquisition, Produktion und Vermittlung von Werbung in solchen oder ähnlichen Programmen sowie Beratung von Dritten im Bereich der elektronischen Medien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grau, Paul, von Dietikon, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'500.00].
Publication number: HR02-1005511986, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Game TV AG, in Schlieren, CHE-105.527.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3981585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosch, Walter, von Mammern, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grau, Paul, von Dietikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fernandes, José, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Christian, von Luzern, in Schlatt (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanetti, Claudio, von Poschiavo, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.